Hakan Alp
Erhvervsaktiv siden: | 20. aug. 2009 (15 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Efe's rengøring v/Hakan Alp (Ejer) |
Største overskud: | 5.142' DKK Ren Multi Service ApS (2023) |
Største underskud: | -56' DKK OSO SERVICE ApS (2019) |
Største egenkapital: | 5.548' DKK Ren Multi Service ApS (2023) |
Største gæld: | 2.813' DKK Ren Multi Service ApS (2023) |
Flest årsværk: | 19 årsværk hos Ren Multi Service ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Ren Multi Service ApS (7 år 1 måned) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 2009 hos Efe's rengøring v/Hakan Alp i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Hakan Alp der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Hakan i , inden stoppet den 20. august 2009.
Virksomheden specialiserede sig indenfor anden rengøring af bygninger og rengøring af erhvervslokaler. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2009 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 20. august 2009.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Ren Multi Service ApS
Ejerandel: 100% -
K&H Group ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Clean-Tech ApS
Via K&H Group ApS
Direktørposter (3)
-
Ren Multi Service ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.07.2017 -
K&H Group ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.09.2024 Ny -
Clean-Tech ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.04.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (31)
-
K&H Group ApS
Tilknyttet som direktørDato: 02.09.2024
Registreringsdato: 02.09.2024 -
K&H Group ApS
Fratrådt som direktørDato: 22.08.2024
Registreringsdato: 22.08.2024 -
K&H Group ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 13.04.2023
Registreringsdato: 13.04.2023
Blå bog (fortsat)
Hakan har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 12 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
13.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
13.04.2023 - 22.08.2024
Ejer
13.04.2023 - Stadig aktiv
Direktør
02.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Reel ejer
31.07.2017 - 04.02.2021
Ejer og Direktør
31.07.2017 - Stadig aktiv
Reel ejer
05.02.2021 - 02.09.2021
Reel ejer
03.09.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
11.11.2020 - 10.01.2021
Ejerandel: 50% -
Reel ejer og Direktør
30.06.2019 - 18.08.2020
Ejer
30.06.2019 - 15.08.2020
Reel ejer
25.05.2020 - 15.08.2020
Ejerandel: 50%
Hakan Alp er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn K&H Group ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 313' DKK. Gennem sit holdingselskab K&H Group ApS har Hakan dermed også andele i Clean-Tech ApS (100%).
Se også koncerndiagram for Hakan Alp, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Ren Multi Service ApS landede et overskud på 5.142' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor OSO SERVICE ApS landede et underskud på 33' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 5.142' DKK (Ren Multi Service ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 5.548' DKK (Ren Multi Service ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 313' DKK (K&H Group ApS).