Trine Verde Bargisen
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 2009 (15 år) |
Karrieren startede hos: | TOP Entertainment I/S (Ejer) |
Største overskud: | 109' DKK BARGISEN BEAUTY ACADEMY ApS (2015) |
Største underskud: | -322' DKK BARGISEN HOLDING ApS (Nu: TT Beauty ApS) (2016) |
Største egenkapital: | 88' DKK BARGISEN BEAUTY ACADEMY ApS (2015) |
Største gæld: | 590' DKK BARGISEN BEAUTY ACADEMY ApS (2016) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos BBeauty ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af TT Beauty ApS (11 år 2 måneder) |
Det hele startede i 2009 i TOP Entertainment I/S i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Tobias Jon Jonsen at Trine Verde Bargisen stiftede TOP Entertainment I/S den dag i september 2009. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Trine i 1 år 2 måneder, før fratrædelsen d. 30. november 2010.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen cafeér, værtshuse, diskoteker mv.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2010 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 30. november 2010.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Bargisen Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
BBeauty ApS
Via Bargisen Holding ApS
Direktørposter (2)
-
BBeauty ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.08.2022 -
Bargisen Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.08.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (13)
-
BARGISEN HOLDING ApS (Nu: TT Beauty ApS) (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 14.04.2023
Registreringsdato: 14.04.2023 -
BARGISEN HOLDING ApS (Nu: TT Beauty ApS)
Fratrådt som direktørDato: 23.08.2022
Registreringsdato: 23.08.2022 -
BBeauty ApS
Tilknyttet som direktørDato: 20.08.2022
Registreringsdato: 20.08.2022
Blå bog (fortsat)
Trine har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 13 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
20.08.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
17.08.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
26.01.2012 - 14.04.2023
Reel ejer
26.12.2012 - 30.06.2021
Reel ejer
01.07.2021 - 14.04.2023
Direktør
01.04.2022 - 23.08.2022
Ejerandel: 50% -
Direktør
10.02.2012 - 16.10.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.09.2009 - 30.11.2010
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Trine Verde Bargisen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Bargisen Holding ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 70' DKK. Gennem holdingselskabet Bargisen Holding ApS har Trine derfor også andele i BBeauty ApS (100%).
Se også koncerndiagram for Trine Verde Bargisen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2015 hvor BARGISEN BEAUTY ACADEMY ApS kunne fremvise et overskud på 109' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2016 hvor BARGISEN HOLDING ApS (Nu: TT Beauty ApS) kunne fremvise et underskud på 322' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 41' DKK (BBeauty ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 70' DKK (BBeauty ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 70' DKK (BBeauty ApS).