Rene Nordskov Grønmark
Erhvervsaktiv siden: | 15. jun. 1997 (27 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | WELD-TECH ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.192' DKK WELD-TECH ApS (2023) |
Største underskud: | -1.153' DKK Liberty Care ApS (2023) |
Største egenkapital: | 3.650' DKK WELD-TECH ApS (2016) |
Største gæld: | 3.936' DKK WELD-TECH ApS (2015) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos WELD-TECH ApS (2020) |
Længste aktivitet: | Direktør af WELD-TECH ApS (27 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 1997 i WELD-TECH ApS med titlen som Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Rene Nordskov Grønmark i 2 år 7 måneder, før fratrædelsen d. 11. februar 2000.
I dag arbejder virksomheden med engroshandel med værktøjsmaskiner. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne vise et overskud på 2.192' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
WELD-TECH Production v/Rene Nordskov Grønmark
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
R.I.P. HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
WELD-TECH ApS
Via R.I.P. HOLDING ApS -
Liberty Care ApS
Via R.I.P. HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
R.I.P. HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.10.2010 -
Liberty Care ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.04.2019 -
WELD-TECH ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.06.1997
Tidslinje (9)
-
WELD-TECH ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 05.02.2021
Registreringsdato: 05.02.2021 -
Liberty Care ApS
Tilknyttet som direktørDato: 16.04.2019
Registreringsdato: 16.04.2019 -
WELD-TECH ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 09.10.2012
Registreringsdato: 09.10.2012
Blå bog (fortsat)
Rene har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 27 år 3 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
16.04.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
14.10.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.09.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
15.06.1997 - 11.02.2000
Direktør
15.06.1997 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
09.10.2012 - 05.02.2021
Reel ejer
22.12.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Rene Nordskov Grønmark er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn R.I.P. HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.739' DKK. Igennem holdingselskabet R.I.P. HOLDING ApS har Rene derfor også ejerandele i WELD-TECH ApS (100%) & Liberty Care ApS (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Rene Nordskov Grønmark, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor WELD-TECH ApS kunne offentliggøre et overskud på 2.192' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Liberty Care ApS kunne offentliggøre et underskud på 1.153' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.192' DKK (WELD-TECH ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.153' DKK (Liberty Care ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.705' DKK (WELD-TECH ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 497' DKK (Liberty Care ApS).