Per Staunstrup Svensson
Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 1988 (36 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | 44 TRANSPORT A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 453' DKK ASX 13582 ApS (Nu: 44 TRANSPORT A/S) (2014) |
Største underskud: | -259' DKK Projektlivsstart Erhvervsskole ApS (2015) |
Største egenkapital: | 1.777' DKK ASX 13582 ApS (Nu: 44 TRANSPORT A/S) (2016) |
Største gæld: | 1.993' DKK ASX 13582 ApS (Nu: 44 TRANSPORT A/S) (2014) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos Projektlivsstart Erhvervsskole ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Projektlivsstart Erhvervsskole ApS (9 år 3 måneder) |
Det begyndte den dag i 1988 i 44 TRANSPORT A/S (tidligere ASX 13582 ApS) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Per Staunstrup Svensson i 2 år 6 måneder, inden stoppet d. 11. december 1990.
I dag opererer virksomheden indenfor vejgodstransport. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et underskud på 4' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Projektlivsstart Erhvervsskole ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Direktørposter (1)
-
Projektlivsstart Erhvervsskole ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.10.2023
Ejendomme (3)
Tidslinje (12)
-
Projektlivsstart Erhvervsskole ApS
Tilknyttet som direktørDato: 10.10.2023
Registreringsdato: 10.10.2023 -
Projektlivsstart Erhvervsskole ApS
Fratrådt som direktørDato: 14.12.2017
Registreringsdato: 14.12.2017 -
Projektlivsstart Erhvervsskole (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2015
Registreringsdato: 30.06.2015
Blå bog (fortsat)
Per har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 15 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Direktør
26.06.2015 - 14.12.2017
Ejer
26.06.2015 - Stadig aktiv
Direktør
10.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.03.2013 - 30.06.2015
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.08.2011 - 30.04.2012
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.09.2009 - 30.09.2010
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
01.06.1988 - 11.12.1990
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor Projektlivsstart Erhvervsskole ApS landede et overskud på 184' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor Projektlivsstart Erhvervsskole ApS landede et underskud på 259' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 37' DKK (Projektlivsstart Erhvervsskole ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.495' DKK (ASX 13582 ApS (Nu: 44 TRANSPORT A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 43' DKK (Projektlivsstart Erhvervsskole ApS).