Rafi Malekzadeh
Erhvervsaktiv siden: | 18. feb. 2019 (5 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | RST Service (Ejer) |
Største overskud: | 116' DKK RST - Service ApS (2020-21) |
Største underskud: | -7' DKK RST - Service ApS (2023) |
Største egenkapital: | 144' DKK Rafi Malek holdingselskab ApS (2023) |
Største gæld: | 388' DKK Winthers blomster ApS (Nu: Anna Elisabeth blomster ApS) (2023) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos RST - Service ApS (2020-21) |
Længste aktivitet: | Ejer af RST Service (5 år 7 måneder) |
Det hele startede i 2019 hos RST Service i rollen som Ejer. Rafi Malekzadeh erhvervede virksomheden RST Service d. 18. februar 2019. Rafi har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Titlen som Ejer har Rafi nu bestreddet i 5 år 7 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor forberedende byggepladsarbejder.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
RST Service
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Rafi Malek holdingselskab ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
RST - Service ApS
Via Rafi Malek holdingselskab ApS -
Anna Elisabeth blomster ApS
Via Rafi Malek holdingselskab ApS
Direktørposter (3)
-
Rafi Malek holdingselskab ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.11.2023 -
RST - Service ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.11.2020 -
Anna Elisabeth blomster ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.03.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
Rafi Malek holdingselskab ApS
Tilknyttet som direktørDato: 15.11.2023
Registreringsdato: 15.11.2023 -
Rafi Malek holdingselskab ApS
Fratrådt som direktørDato: 16.08.2023
Registreringsdato: 16.08.2023 -
Winthers blomster ApS (Nu: Anna Elisabeth blomster ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 15.03.2021
Registreringsdato: 15.03.2021
Blå bog (fortsat)
Rafi har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 5 år 7 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
15.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
18.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
18.02.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Direktør
06.10.2020 - 16.08.2023
Ejer
06.10.2020 - Stadig aktiv
Direktør
15.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Rafi Malekzadeh er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Rafi Malek holdingselskab ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 144' DKK. Gennem holdingselskabet Rafi Malek holdingselskab ApS har Rafi derfor også andele i RST - Service ApS (100%) samt Anna Elisabeth blomster ApS (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Rafi Malekzadeh, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor RST - Service ApS kunne fremvise et overskud på 116' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor RST - Service ApS kunne fremvise et underskud på 7' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 35' DKK (Rafi Malek holdingselskab ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 7' DKK (RST - Service ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 144' DKK (Rafi Malek holdingselskab ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 42' DKK (Winthers blomster ApS (Nu: Anna Elisabeth blomster ApS)).