Thomas la Cour Søndergaard
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 2009 (15 år) |
Karrieren startede hos: | i.Consult (Ejer) |
Største overskud: | 7.173' DKK LA COUR SØNDERGAARD HOLDING ApS (2023) |
Største underskud: | -5' DKK LA COUR SØNDERGAARD HOLDING ApS (2017) |
Største egenkapital: | 7.502' DKK LA COUR SØNDERGAARD HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 1.928' DKK VALCORE A/S (2022) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos VALCORE A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af i.Consult (15 år) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 2009 ved i.Consult (tidligere i.Consult v/Thomas la Cour Søndergaard) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Thomas la Cour Søndergaard og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Rollen som Ejer og Stifter har Thomas nu besiddet i 15 år, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen konsulentbistand vedrørende informationsteknologi.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
i.Consult
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
LA COUR SØNDERGAARD HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
MQS Holding ApS
Via LA COUR SØNDERGAARD HOLDING ApS -
AmiNIC ApS
Via MQS Holding ApS
Direktørposter (2)
-
LA COUR SØNDERGAARD HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.04.2012 -
VALCORE A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.04.2012
Bestyrelsesposter (1)
-
VALCORE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.06.2014
Tidslinje (9)
-
VALCORE A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 26.06.2014
Registreringsdato: 26.06.2014 -
Valcore I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.03.2013
Registreringsdato: 31.03.2013 -
LA COUR SØNDERGAARD HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 11.04.2012
Registreringsdato: 11.04.2012
Blå bog (fortsat)
Thomas har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 15 år.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
11.04.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.09.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
11.04.2012 - 01.12.2023
Direktør
11.04.2012 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
26.06.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.05.2011 - 31.03.2013
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
11.04.2012 - 11.04.2012
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor LA COUR SØNDERGAARD HOLDING ApS fremviste et overskud på 7.173' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor LA COUR SØNDERGAARD HOLDING ApS fremviste et underskud på 5' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 7.173' DKK (LA COUR SØNDERGAARD HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 7.502' DKK (LA COUR SØNDERGAARD HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 3.623' DKK (VALCORE A/S).
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Martin Bundesen.