Peter Abildgaard Davidsen
Erhvervsaktiv siden: | 14. jan. 2010 (14 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Christina Franck I/S (Ejer) |
Største overskud: | 715' DKK Abildgaard Ejendomme ApS (2020) |
Største underskud: | -586' DKK Nybolig Gentofte ApS (2018-19) |
Største egenkapital: | 563' DKK Nybolig Gentofte ApS (2023) |
Største gæld: | 1.592' DKK Nybolig Gentofte ApS (2018-19) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos Nybolig Gentofte ApS (2018-19) |
Længste aktivitet: | Ejer af Abildgaard Ejendomme ApS (6 år 2 måneder) |
Erhvervskarrieren startede i 2010 ved Christina Franck I/S (tidligere Christina Franck) i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Morten Betz Lillelund at Peter Abildgaard Davidsen stiftede Christina Franck I/S den dag i januar 2010. Rollen som Ejer og Stifter bestred Peter i 1 år 5 måneder, før stoppet den 30. juni 2011.
Virksomheden opererede indenfor fremstilling af beklædningsartikler af læder. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2011 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 30. juni 2011.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Abildgaard Ejendomme ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Nybolig Gentofte ApS
Via Abildgaard Ejendomme ApS
Direktørposter (2)
-
Nybolig Gentofte ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2018 -
Abildgaard Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
Abildgaard Ejendomme ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.07.2018
Registreringsdato: 01.07.2018 -
Abildgaard Ejendomme ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.07.2018
Registreringsdato: 01.07.2018 -
Nybolig Gentofte ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.07.2018
Registreringsdato: 01.07.2018
Blå bog (fortsat)
Peter har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 11 år 7 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
01.07.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.07.2018 - 30.09.2020
Direktør
01.07.2018 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.10.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
22.07.2014 - 31.08.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.12.2014 - 17.05.2016
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
07.09.2013 - 29.10.2014
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Peter Abildgaard Davidsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Abildgaard Ejendomme ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 58' DKK. Gennem holdingselskabet Abildgaard Ejendomme ApS har Peter derfor også andele i Nybolig Gentofte ApS (50-66.65%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Peter Abildgaard Davidsen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor Abildgaard Ejendomme ApS kunne fremvise et overskud på 715' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2018-19 hvor Nybolig Gentofte ApS kunne fremvise et underskud på 586' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 106' DKK (Nybolig Gentofte ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 8' DKK (Abildgaard Ejendomme ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 563' DKK (Nybolig Gentofte ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 58' DKK (Abildgaard Ejendomme ApS).
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Rasmus Hinge Bagger.