Flemming Riishøj
Erhvervsaktiv siden: | 30. sep. 1989 (34 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | HIMMEL OG HAV ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 375' DKK INQUIRY PARTNERS ApS (Nu: Inquiry Partners Holding A/S) (2013-14) |
Største underskud: | -1.635' DKK INQUIRY PARTNERS ApS (Nu: Inquiry Partners Holding A/S) (2017-18) |
Største egenkapital: | 1.978' DKK INQUIRY PARTNERS ApS (Nu: Inquiry Partners Holding A/S) (2013-14) |
Største gæld: | 1.170' DKK INQUIRY PARTNERS ApS (Nu: Inquiry Partners Holding A/S) (2019-20) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos HIMMEL OG HAV ApS (2023-24) |
Længste aktivitet: | Ejer af BO FN17 (15 år 1 måned) |
Det begyndte for alvor dengang i 1989 ved HIMMEL OG HAV ApS som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Flemming Riishøj i 14 år 11 måneder, før fratrædelsen den 1. september 2004.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen kunstnerisk skaben. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023-24 kunne fremvise et overskud på 6' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BO FN17
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Repræsentant (2)
-
SIND - LOKALFORENINGEN HJØRRING
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 09.12.2023 -
HOME-START Familiekontakt Hjørring
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 08.04.2024
Tidslinje (13)
-
HOME-START Familiekontakt Hjørring
Tilknyttet som repræsentantDato: 08.04.2024
Registreringsdato: 08.04.2024 -
SIND - LOKALFORENINGEN HJØRRING
Tilknyttet som repræsentantDato: 09.12.2023
Registreringsdato: 09.12.2023 -
HIMMEL OG HAV ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.08.2014
Registreringsdato: 20.08.2014
Blå bog (fortsat)
Flemming har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 34 år 11 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
08.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Repræsentant
09.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
17.08.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
03.08.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
30.09.1989 - 01.09.2004
Direktør
30.09.1989 - 29.09.2004
Bestyrelsesmedlem
29.09.2004 - 20.08.2014
Ejerandel: Intet ejerskab
Flemming Riishøj har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2013-14 som bestyrelsesmedlem ved HIMMEL OG HAV ApS der præsenterede et overskud på 110' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2014-15 som bestyrelsesmedlem ved HIMMEL OG HAV ApS der præsenterede et underskud på 3' DKK.
Flemming har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 14 år 11 måneder fra 1989 til 2004 hos HIMMEL OG HAV ApS.
En af de forbindelser som går igen i Flemming' netværk er Mogens Pahl Christensen.