Lu-Ann Jessie Forbes
Erhvervsaktiv siden: | 18. feb. 2009 (15 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | NINOS ApS (Direktør) |
Største overskud: | 234' DKK LIMACASA SERVICE ApS (2022-23) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 220' DKK LIMACASA SERVICE ApS (2022-23) |
Største gæld: | 428' DKK LIMACASA SERVICE ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af LIMACASA SERVICE ApS (1 år 2 måneder) |
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 2009 ved NINOS ApS med titlen som Direktør. Rollen som Direktør bestred Lu-Ann Jessie Forbes i 10 måneder, før stoppet den 4. januar 2010.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor anden rengøring af bygninger og rengøring af erhvervslokaler. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2010 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 4. januar 2010.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LIMACASA SERVICE ApS UNDER KONKURS
Ejerandel: 100%
Tidslinje (11)
-
LIMACASA SERVICE ApS
Fratrådt som direktørDato: 16.05.2024
Registreringsdato: 16.05.2024 -
LIMACASA SERVICE ApS
Tilknyttet som direktørDato: 21.11.2023
Registreringsdato: 21.11.2023 -
LIMACASA SERVICE ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 12.07.2023
Registreringsdato: 12.07.2023
Blå bog (fortsat)
Lu-Ann har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 3 år 2 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
17.01.2023 - 10.02.2023
Reel ejer
17.01.2023 - 10.02.2023
Ejer
12.07.2023 - Stadig aktiv
Direktør
21.11.2023 - 16.05.2024
Ejerandel: 100% -
Ejer
02.05.2022 - 09.11.2022
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
30.05.2019 - 29.11.2019
Ejerandel: 100% -
Direktør
18.02.2009 - 04.01.2010
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor LIMACASA SERVICE ApS kunne offentliggøre et overskud på 234' DKK.