Tom Bjarne Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 2009 (15 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Farstrup Comfort v/Tom Bjarne Jensen (Ejer) |
Største overskud: | 181' DKK CENTERFORENINGEN SLOTSCENTERET (2020) |
Største underskud: | -94' DKK CENTERFORENINGEN SLOTSCENTERET (2017) |
Største egenkapital: | 394' DKK CENTERFORENINGEN SLOTSCENTERET (2021) |
Største gæld: | 75' DKK CENTERFORENINGEN SLOTSCENTERET (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af Farstrup Comfort v/Tom Bjarne Jensen (15 år 1 måned) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 2009 ved Farstrup Comfort v/Tom Bjarne Jensen i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Tom Bjarne Jensen og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Rollen som Ejer og Stifter har Tom nu besiddet i 15 år 1 måned, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen fremstilling af kontor- og butiksmøbler.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Farstrup Comfort v/Tom Bjarne Jensen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (3)
-
CENTERFORENINGEN SLOTSCENTERET
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.08.2021
Registreringsdato: 27.08.2021 -
CENTERFORENINGEN SLOTSCENTERET
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 20.03.2018
Registreringsdato: 20.03.2018 -
Farstrup Comfort v/Tom Bjarne Jensen (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.08.2009
Registreringsdato: 01.08.2009
Blå bog (fortsat)
Tom har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 15 år 1 måned.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.08.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
20.03.2018 - 27.08.2021
Ejerandel: Intet ejerskab