Christian Møller
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 2009 (15 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Christian Møller Consult (Ejer) |
Største overskud: | 1.628' DKK HAV TORVEHALLERNE A/S (2022) |
Største underskud: | -317' DKK HAV TORVEHALLERNE A/S (2015) |
Største egenkapital: | 2.708' DKK HAV TORVEHALLERNE A/S (2023) |
Største gæld: | 6.058' DKK HAV TORVEHALLERNE A/S (2017) |
Flest årsværk: | 23 årsværk hos HAV TORVEHALLERNE A/S (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af WOM Holding ApS (6 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 2009 ved Christian Møller Consult i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Christian Møller der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Christian i 11 måneder, før stoppet den 31. juli 2010.
Virksomheden opererede indenfor pressebureauer. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2010 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. juli 2010.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
WOM Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Tastebuddy ApS
Via WOM Holding ApS
Direktørposter (2)
-
WOM Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.06.2018 -
Tastebuddy ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.06.2018
Tidslinje (7)
-
Tastebuddy ApS
Tilknyttet som direktørDato: 15.06.2018
Registreringsdato: 15.06.2018 -
WOM Holding IVS (Nu: WOM Holding ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.06.2018
Registreringsdato: 01.06.2018 -
WOM Holding IVS (Nu: WOM Holding ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 01.06.2018
Registreringsdato: 01.06.2018
Blå bog (fortsat)
Christian har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 8 år 11 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
15.06.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
01.06.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
13.04.2016 - 06.11.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.08.2009 - 31.07.2010
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor Tastebuddy ApS kunne fremvise et overskud på 189' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2019-20 hvor Tastebuddy ApS kunne fremvise et underskud på 54' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.283' DKK (HAV TORVEHALLERNE A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.708' DKK (HAV TORVEHALLERNE A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 98' DKK (WOM Holding IVS (Nu: WOM Holding ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Christian' netværk er Maria Therese Raabo Fischer.