Dan Lindberg Obelitz
Erhvervsaktiv siden: | 24. jun. 2009 (15 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Vokspusher.dk I/S (Ejer) |
Største overskud: | 6.138' DKK Jorgobé Operations ApS (Nu: Jorgobé ApS) (2017) |
Største underskud: | -3.280' DKK Uniwa Group ApS (2018) |
Største egenkapital: | 7.022' DKK Uniwa Group ApS (2017) |
Største gæld: | 6.607' DKK Sui Ava ApS (Nu: SUI AVA ApS) (2021) |
Flest årsværk: | 10 årsværk hos Sui Ava ApS (Nu: SUI AVA ApS) (2022) |
Længste aktivitet: | Direktør af Jorgobé ApS (10 år 11 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 2009 ved Vokspusher.dk I/S i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaen Nicklas Magda Bachmann at Dan Lindberg Obelitz stiftede Vokspusher.dk I/S den dag i juni 2009. Rollen som Ejer og Stifter havde Dan i 6 måneder, før fratrædelsen den 4. januar 2010.
Virksomheden opererede indenfor branchen detailhandel med dagligvarer via internet. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2010 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 4. januar 2010.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
DO Projects ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Jorgobé ApS
Via DO Projects ApS
Direktørposter (2)
-
Jorgobé ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.10.2013 -
DO Projects ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.05.2017
Ejendomme (1)
Tidslinje (31)
-
Sui Ava ApS (Nu: SUI AVA ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 05.07.2024
Registreringsdato: 05.07.2024 -
Jorgobé Operations ApS (Nu: Jorgobé ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 05.07.2024
Registreringsdato: 05.07.2024 -
AFTER INK ApS (Nu: Uniwa Production ApS)
Fratrådt som direktørDato: 08.11.2019
Registreringsdato: 08.11.2019
Blå bog (fortsat)
Dan har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 14 år 6 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
24.05.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
29.06.2017 - 05.07.2024
Reel ejer
10.08.2017 - 26.08.2021
Reel ejer
27.08.2021 - 05.07.2024
Ejerandel: 22% -
Reel ejer
08.10.2013 - 12.06.2023
Direktør
08.10.2013 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
04.02.2019 - 05.07.2024
Reel ejer
13.06.2023 - 04.07.2024
Reel ejer
05.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
12.12.2017 - 08.11.2019
Reel ejer
19.12.2017 - 28.08.2019
Bestyrelsesmedlem
04.02.2019 - 08.11.2019
Reel ejer
29.08.2019 - 08.11.2019
Ejerandel: 50% -
Direktør og Reel ejer
18.09.2013 - 08.11.2019
Bestyrelsesmedlem
04.02.2019 - 08.11.2019
Ejerandel: 50%
Dan Lindberg Obelitz er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn DO Projects ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 2.495' DKK. Gennem sit holdingselskab DO Projects ApS har Dan dermed også andele i Jorgobé ApS (50-66.65%).
Udforsk også koncerndiagram for Dan Lindberg Obelitz, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor Jorgobé Operations ApS (Nu: Jorgobé ApS) landede et overskud på 6.138' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor Uniwa Group ApS landede et underskud på 3.280' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 378' DKK (von Obelitz ApS (Nu: DO Projects ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.142' DKK (Sui Ava ApS (Nu: SUI AVA ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.979' DKK (Sui Ava ApS (Nu: SUI AVA ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.828' DKK (Jorgobé Operations ApS (Nu: Jorgobé ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Dan' netværk er Søren Nielsen.