Thomas Siig Kristiansen
Erhvervsaktiv siden: | 3. apr. 2008 (16 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | T.S.K. HOLDING ApS (Direktør) |
Største overskud: | 37.771' DKK DANSK ENERGIRÅDGIVNING A/S (2019) |
Største underskud: | -13.583' DKK Nordic Green Solutions A/S (2021-22) |
Største egenkapital: | 45.215' DKK DANSK ENERGIRÅDGIVNING A/S (2019) |
Største gæld: | 35.027' DKK DANSK ENERGIRÅDGIVNING A/S (2019) |
Flest årsværk: | 37 årsværk hos DANSK ENERGIRÅDGIVNING A/S (2020-21) |
Længste aktivitet: | Direktør af T.S.K. HOLDING ApS (16 år 5 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 2008 ved T.S.K. HOLDING ApS med titlen som Direktør, Stifter og Ejer. Rollen som Direktør har Thomas Siig Kristiansen nu bestreddet i 16 år 5 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
I dag arbejder virksomheden med dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et overskud på 794' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
T.S.K. HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Energy Systems DK ApS
Via T.S.K. HOLDING ApSNyt selskab
Direktørposter (1)
-
T.S.K. HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.04.2008
Bestyrelsesposter (1)
-
Energy Systems DK ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.07.2024
Tidslinje (29)
-
Energy Systems DK ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 10.07.2024
Registreringsdato: 10.07.2024 -
Nordic Energy Storage ApS
Fratrådt som direktørDato: 05.10.2023
Registreringsdato: 05.10.2023 -
Nordic Energy Storage ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 05.10.2023
Registreringsdato: 05.10.2023
Blå bog (fortsat)
Thomas har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 16 år 5 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
10.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33% -
Stifter og Direktør
03.04.2008 - Stadig aktiv
Ejer
07.04.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer
21.02.2023 - 05.10.2023
Ejerandel: 33,33% -
Bestyrelsesmedlem
05.11.2021 - 21.06.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
16.04.2021 - 21.06.2022
Direktør
01.11.2021 - 21.06.2022
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor DANSK ENERGIRÅDGIVNING A/S kunne offentliggøre et overskud på 8.880' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor OK Teknik ApS kunne offentliggøre et underskud på 15' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 794' DKK (T.S.K. HOLDING ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 13' DKK (Nordic Energy Storage ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 33.609' DKK (T.S.K. HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 31' DKK (Nordic Energy Storage ApS).
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Kristian Munk Prier.