Peder Lindhardt Rosengreen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 2009 (15 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Global Carehab v/Peder Lindhardt Rosengreen (Ejer) |
Største overskud: | 5.959' DKK PROTAC A/S (2017) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 13.923' DKK HMN A/S (2022-23) |
Største gæld: | 8.493' DKK HMN A/S (2013-14) |
Flest årsværk: | 25 årsværk hos HMN A/S (2013-14) |
Længste aktivitet: | Ejer af Global Carehab v/Peder Lindhardt Rosengreen (15 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 2009 i Global Carehab v/Peder Lindhardt Rosengreen (tidligere Qnnect v/Peder Lindhardt Rosengreen) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Peder Lindhardt Rosengreen og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Hvervet som Ejer og Stifter har Peder nu bestreddet i 15 år 3 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor engroshandel med cykler, sportsartikler og lystbåde.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Global Carehab v/Peder Lindhardt Rosengreen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
HMN A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.04.2015
Registreringsdato: 30.04.2015 -
PROTAC A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.04.2014
Registreringsdato: 22.04.2014 -
PROTAC A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 09.03.2012
Registreringsdato: 09.03.2012
Blå bog (fortsat)
Peder har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 15 år 3 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.06.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
13.04.2010 - 30.04.2015
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
09.03.2012 - 22.04.2014
Ejerandel: Intet ejerskab
Peder Lindhardt Rosengreen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem i PROTAC A/S der præsenterede et overskud på 2.727' DKK.
Peder har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 5 år fra 2010 til 2015 hos HMN A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 4.429' DKK (HMN A/S).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 13.923' DKK (HMN A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 5.423' DKK (PROTAC A/S).