Omar Kais
Erhvervsaktiv siden: | 9. jun. 2009 (15 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Bud Bringer v/ Omar M Keiss (Ejer) |
Største overskud: | 1.477' DKK O.T.L. Holding ApS (2021) |
Største underskud: | -544' DKK Zombie Gaming Lounge Aarhus ApS (2020-21) |
Største egenkapital: | 1.291' DKK Zombie Vejle ApS (Nu: Jysk Erhvervsrengøring ApS) (2022-23) |
Største gæld: | 1.180' DKK RepFone Randers ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos RepFone Randers ApS (2020-21) |
Længste aktivitet: | Ejer af O. Kais Holding ApS (5 år 10 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 2009 ved Bud Bringer v/ Omar M Keiss (tidligere Kais Transport v/Omar Mohamad Keiss) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Omar Kais der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Omar i 3 år 3 måneder, før fratrædelsen den 28. september 2012.
Virksomheden opererede indenfor branchen vejgodstransport. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2012 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 28. september 2012.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
O. Kais Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
PhoneGo ApS
Via O. Kais Holding ApS -
RepFone Randers ApS
Via O. Kais Holding ApS -
OMK Biler ApS
Via O. Kais Holding ApSNyt selskab
Direktørposter (4)
-
OMK Biler ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.05.2024 -
PhoneGo ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.01.2021 -
RepFone Randers ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.01.2019 -
O. Kais Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.11.2018
Tidslinje (18)
-
Kais Auto ApS (Nu: OMK Biler ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 16.05.2024
Registreringsdato: 16.05.2024 -
Navn ændret fra Omar Mohamad Keiss til Omar Kais
Ændrede navnDato: 06.04.2024
Registreringsdato: 06.04.2024 -
Zombie Vejle ApS (Nu: Jysk Erhvervsrengøring ApS)
Fratrådt som direktørDato: 12.04.2022
Registreringsdato: 12.04.2022
Navnehistorik (2)
-
06.04.2024 - Aktiv
-
Ukendt - 05.04.2024
Blå bog (fortsat)
Omar har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 9 år 2 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
16.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
25.01.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
07.11.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
03.01.2021 - 22.05.2023
Direktør
03.01.2021 - Stadig aktiv
Reel ejer
23.05.2023 - 19.06.2023
Reel ejer
20.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
21.03.2022 - 12.04.2022
Ejerandel: 50%
Omar Kais er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn O. Kais Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på -45' DKK. Igennem sit holdingselskab O. Kais Holding ApS har Omar dermed også ejerandele i PhoneGo ApS (100%), RepFone Randers ApS (100%) og OMK Biler ApS (100%).
Udforsk også koncerndiagram for Omar Kais, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor O.T.L. Holding ApS fremviste et overskud på 1.477' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor Zombie Gaming Lounge Aarhus ApS fremviste et underskud på 544' DKK.