Morten Leif Søgaard Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 30. apr. 2004 (20 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | JESPER STAGE, 919 PRÆSTEFÆLLEDVEJ ApS (Direktør) |
Største overskud: | 2.400' DKK MORTEN SØGAARD HANSEN ApS (Nu: JESPER STAGE, 919 PRÆSTEFÆLLEDVEJ ApS) (2023) |
Største underskud: | -530' DKK Bolig Besigtigelse ApS (2016) |
Største egenkapital: | 3.592' DKK MORTEN SØGAARD HANSEN ApS (Nu: JESPER STAGE, 919 PRÆSTEFÆLLEDVEJ ApS) (2017) |
Største gæld: | 9.444' DKK Bolig Besigtigelse ApS (2023) |
Flest årsværk: | 17 årsværk hos MORTEN SØGAARD HANSEN ApS (Nu: JESPER STAGE, 919 PRÆSTEFÆLLEDVEJ ApS) (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af MORTEN SØGAARD HOLDING ApS (11 år 10 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte den dag i 2004 hos JESPER STAGE, 919 PRÆSTEFÆLLEDVEJ ApS (tidligere MORTEN SØGAARD HANSEN ApS) i hvervet som Direktør. Titlen som Direktør havde Morten Leif Søgaard Hansen i 4 måneder, inden stoppet den 31. august 2004.
I dag opererer virksomheden indenfor discountforretninger. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 viste et overskud på 2.400' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MORTEN SØGAARD HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Bolig Besigtigelse ApS
Via MORTEN SØGAARD HOLDING ApS -
3byg ApS
Via MORTEN SØGAARD HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
Bolig Besigtigelse ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.01.2016 -
3byg ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.07.2021 -
MORTEN SØGAARD HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.11.2012
Ejendomme (6)
Tidslinje (10)
-
Malermester Højmark ApS
Fratrådt som direktørDato: 15.11.2022
Registreringsdato: 15.11.2022 -
Malermester Højmark ApS
Tilknyttet som direktørDato: 13.09.2021
Registreringsdato: 13.09.2021 -
3byg ApS
Tilknyttet som direktørDato: 09.07.2021
Registreringsdato: 09.07.2021
Blå bog (fortsat)
Morten har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 15 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
09.07.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
29.01.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
01.11.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
13.09.2021 - 15.11.2022
Ejerandel: 10% -
Stifter og Ejer
01.07.2009 - 31.12.2012
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Morten Leif Søgaard Hansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MORTEN SØGAARD HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -163' DKK. Gennem sit holdingselskab MORTEN SØGAARD HOLDING ApS har Morten dermed også andele i Bolig Besigtigelse ApS (100%) samt 3byg ApS (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Morten Leif Søgaard Hansen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor MORTEN SØGAARD HOLDING ApS landede et overskud på 390' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor Bolig Besigtigelse ApS landede et underskud på 530' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 2.400' DKK (MORTEN SØGAARD HANSEN ApS (Nu: JESPER STAGE, 919 PRÆSTEFÆLLEDVEJ ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 335' DKK (MORTEN SØGAARD HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.042' DKK (MORTEN SØGAARD HANSEN ApS (Nu: JESPER STAGE, 919 PRÆSTEFÆLLEDVEJ ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -685' DKK (Bolig Besigtigelse ApS).