Jens Andreasen
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 1991 (32 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | HoldPoint ApS (Direktør) |
Største overskud: | 674.279' DKK HoldPoint ApS (2022-23) |
Største underskud: | -369' DKK iAngels Invest Holding 1 A/S (2020) |
Største egenkapital: | 735.832' DKK HoldPoint ApS (2023-24) |
Største gæld: | 6.544' DKK HoldPoint ApS (2023-24) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos HoldPoint ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af HoldPoint ApS (32 år 7 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 1991 hos HoldPoint ApS (tidligere VX 20.321 ApS) med titlen som Direktør, Ejer og Bestyrelsesmedlem. Titlen som Direktør bestred Jens Andreasen i 31 år 1 måned, før stoppet d. 11. november 2022.
I dag arbejder virksomheden med investeringsselskaber. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023-24 kunne vise et overskud på 24.989' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
HoldPoint ApS
Ejerandel: 100% -
Friheden I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (8)
-
Fond Talsinki 2015 III A/S
Via HoldPoint ApS -
Kollerød Landsby ApS
Via HoldPoint ApS -
iAngels Invest Holding 1 A/S
Via HoldPoint ApS -
RP PartnerCo A/S
Via HoldPoint ApS -
RiskPoint Group A/S
Via RP PartnerCo A/S -
RISKPOINT A/S
Via RiskPoint Group A/S -
CAPLLOYD A/S - FORSIKRINGSAGENTUR
Via RISKPOINT A/S -
HANSEN & KLEIN A/S
Via HoldPoint ApS
Bestyrelsesposter (3)
-
iAngels Invest Holding 1 A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.11.2017 -
HoldPoint ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.11.2022 -
Fond Talsinki 2015 III A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.05.2018
Tidslinje (9)
-
Kollerød Landsby ApS
Fratrådt som direktørDato: 20.11.2022
Registreringsdato: 20.11.2022 -
VX 20.321 ApS (Nu: HoldPoint ApS)
Fratrådt som direktørDato: 11.11.2022
Registreringsdato: 11.11.2022 -
HoldPoint ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 11.11.2022
Registreringsdato: 11.11.2022
Blå bog (fortsat)
Jens har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 32 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
17.05.2018 - Stadig aktiv
Ejer
30.12.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% Via HoldPoint ApS -
Bestyrelsesmedlem
10.11.2017 - Stadig aktiv
Ejer
19.06.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via HoldPoint ApS -
Stifter og Ejer
01.01.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Reel ejer og Direktør
23.06.2016 - 20.11.2022
Reel ejer
20.04.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 26,67% -
Direktør
01.10.1991 - 11.11.2022
Ejer
12.02.1992 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
11.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor HoldPoint ApS kunne offentliggøre et overskud på 674.279' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor Kollerød Landsby ApS kunne offentliggøre et underskud på 99' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023-24 var et overskud på 24.989' DKK (HoldPoint ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023-24 var et underskud på 153' DKK (Kollerød Landsby ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 735.832' DKK (HoldPoint ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på -236' DKK (Kollerød Landsby ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Kenneth Nielsen.