Glen Øris Sørensen
Erhvervsaktiv: | 18. maj 2009 - 30. sep. 2009 |
Karrieren startede hos: | Øris Byg v/Glen Øris Sørensen (Ejer) |
Største overskud: | 198' DKK Energi- og Byggerådgivning ApS (2019) |
Største underskud: | -600' DKK Energi- og Byggerådgivning ApS (2020) |
Største egenkapital: | 273' DKK Energi- og Byggerådgivning ApS (2019) |
Største gæld: | 1.305' DKK Energi- og Byggerådgivning ApS (2021) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos Energi- og Byggerådgivning ApS (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af Energi- og Byggerådgivning ApS (1 år 4 måneder) |
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Glen Øris Sørensen. Den første gang Glen var registreret som erhvervsdrivende i E & S's arkiver var tilbage i 2009 ved Øris Byg v/Glen Øris Sørensen med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Glen Øris Sørensen der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Glen i 4 måneder, før stoppet den 30. september 2009.
Virksomheden opererede indenfor tømrer- og bygningssnedkervirksomhed. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2009 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 30. september 2009.
Tidslinje (4)
-
Energi- og Byggerådgivning ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 17.06.2024
Registreringsdato: 17.06.2024 -
Energi- og Byggerådgivning ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 19.01.2023
Registreringsdato: 19.01.2023 -
Øris Byg v/Glen Øris Sørensen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.09.2009
Registreringsdato: 30.09.2009
Blå bog (fortsat)
Glen har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har i alt varet 1 år 9 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
19.01.2023 - 17.06.2024
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
18.05.2009 - 30.09.2009
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager