Claus Tømming
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1987 (37 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | ARISTO INVEST, DANMARK A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 18.608' DKK NORDIC LICENSING COMPANY ApS (Nu: NORDIC LICENSING COMPANY A/S) (2021) |
Største underskud: | -3.584' DKK KIDZ GROUP A/S (2021) |
Største egenkapital: | 33.786' DKK DUBBERMAN A/S (Nu: Iyuno Denmark Dub A/S) (2023) |
Største gæld: | 33.739' DKK DUBBERMAN A/S (Nu: Iyuno Denmark Dub A/S) (2022) |
Flest årsværk: | 43 årsværk hos DUBBERMAN A/S (Nu: Iyuno Denmark Dub A/S) (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af CCT ApS (17 år 7 måneder) |
Det hele begyndte den dag i 1987 ved ARISTO INVEST, DANMARK A/S (tidligere A/S PSE 10 NR. 1135) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Claus Tømming i 4 år 7 måneder, før fratrædelsen den 6. august 1991.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 1991 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 6. august 1991.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
CCT ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
KIDZ GROUP A/S
Via CCT ApS
Direktørposter (1)
-
CCT ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.08.2023
Bestyrelsesposter (1)
-
KIDZ GROUP A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.08.2023
Tidslinje (81)
-
CCT ApS
Tilknyttet som direktørDato: 29.08.2023
Registreringsdato: 29.08.2023 -
KIDZ GROUP A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 29.08.2023
Registreringsdato: 29.08.2023 -
CCT ApS
Fratrådt som direktørDato: 15.08.2023
Registreringsdato: 15.08.2023
Blå bog (fortsat)
Claus har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig forretningsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 37 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
06.08.2007 - 27.08.2018
Bestyrelsesmedlem
30.05.2008 - 27.08.2018
Reel ejer
01.01.2014 - Stadig aktiv
Direktør
28.08.2018 - 01.05.2023
Bestyrelsesmedlem
28.08.2018 - 15.08.2023
Bestyrelsesmedlem
29.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40% -
Ejer
19.01.2007 - Stadig aktiv
Reel ejer
19.01.2007 - Stadig aktiv
Direktør
17.06.2016 - 28.08.2018
Direktør
28.08.2018 - 15.08.2023
Direktør
29.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
07.08.2017 - Stadig aktiv
Direktør
17.08.2017 - 28.08.2018
Direktør
31.10.2019 - 01.05.2023
Ejerandel: 46% -
Direktør
15.08.2007 - 04.02.2008
Bestyrelsesmedlem
21.11.2012 - 10.06.2015
Reel ejer
01.01.2014 - 06.02.2023
Direktør
10.06.2015 - 27.08.2018
Direktør
28.08.2018 - 23.11.2021
Bestyrelsesmedlem
23.06.2020 - 23.11.2021
Ejerandel: 46% -
Bestyrelsesmedlem
30.05.2008 - 11.12.2012
Ejerandel: Intet ejerskab
Claus Tømming er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn CCT ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.835' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet Ink IP Invest ApS (46%), som ikke er personligt ejet.
Du kan også se koncerndiagram for Claus Tømming, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor KIDZ ENTERTAINMENT/EEMC A/S (Nu: The Ink Group A/S) landede et overskud på 14.082' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor KIDZ GROUP A/S landede et underskud på 3.584' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 3.995' DKK (NORDIC LICENSING COMPANY ApS (Nu: NORDIC LICENSING COMPANY A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 17' DKK (IP MEDIA A/S (Nu: IP MEDIA ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 33.786' DKK (DUBBERMAN A/S (Nu: Iyuno Denmark Dub A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 664' DKK (IP MEDIA A/S (Nu: IP MEDIA ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Claus' netværk er Morten Geschwendtner.