Thea Sigbrit Kamstrup
Erhvervsaktiv siden: | 4. maj 2009 (15 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Herlev Dyreklinik (Herlev) og Netdyrlæge.dk (Værløse) (Stifter) |
Største overskud: | 5' DKK Herlev Dyreklinik ApS (Nu: Herlev Dyrehospital ApS) (2023) |
Største underskud: | -167' DKK Domus Vet ApS (2023) |
Største egenkapital: | 1.302' DKK Alvina ApS (2023) |
Største gæld: | 11.921' DKK Domus Vet ApS (2023) |
Flest årsværk: | 13 årsværk hos Herlev Dyreklinik ApS (Nu: Herlev Dyrehospital ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Herlev Dyreklinik (Herlev) og Netdyrlæge.dk (Værløse) (15 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 2009 ved Herlev Dyreklinik (Herlev) og Netdyrlæge.dk (Værløse) (tidligere Netdyrlæge.dk - din dyrlæge på nettet v/Thea Sigbrit Kamstrup) med titlen som Stifter og Ejer. Virksomheden blev stiftet af Thea Sigbrit Kamstrup og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Rollen som Stifter og Ejer har Thea nu bestreddet i 15 år 4 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor dyrlæger.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Herlev Dyreklinik (Herlev) og Netdyrlæge.dk (Værløse)
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Alvina ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Domus Vet ApS
Via Alvina ApS -
Herlev Dyrehospital ApS
Via Alvina ApS
Direktørposter (3)
-
Domus Vet ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.03.2023 -
Herlev Dyrehospital ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.06.2023 -
Alvina ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.12.2023
Tidslinje (9)
-
Herlev Dyreklinik ApS (Nu: Herlev Dyrehospital ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 18.12.2023
Registreringsdato: 18.12.2023 -
Domus Vet ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 18.12.2023
Registreringsdato: 18.12.2023 -
Alvina ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 18.12.2023
Registreringsdato: 18.12.2023
Blå bog (fortsat)
Thea har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 15 år 5 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
18.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
04.05.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
27.06.2023 - 18.12.2023
Reel ejer og Direktør
27.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
21.03.2023 - 18.12.2023
Reel ejer og Direktør
21.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Thea Sigbrit Kamstrup er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Alvina ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.302' DKK. Igennem holdingselskabet Alvina ApS har Thea derfor også ejerandele i Domus Vet ApS (100%) og Herlev Dyrehospital ApS (100%).
Se også koncerndiagram for Thea Sigbrit Kamstrup, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Herlev Dyreklinik ApS (Nu: Herlev Dyrehospital ApS) kunne offentliggøre et overskud på 5' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Domus Vet ApS kunne offentliggøre et underskud på 167' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 5' DKK (Herlev Dyreklinik ApS (Nu: Herlev Dyrehospital ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 167' DKK (Domus Vet ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.302' DKK (Alvina ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -90' DKK (Domus Vet ApS).