Morten Hjære Langkjær
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 2009 (15 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Morten Langkjær (Ejer) |
Største overskud: | 9.504' DKK BERÚ A/S (Nu: GoPublic A/S) (2022) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 8.172' DKK BERÚ A/S (Nu: GoPublic A/S) (2022) |
Største gæld: | 7.108' DKK BERÚ A/S (Nu: GoPublic A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 15 årsværk hos BERÚ A/S (Nu: GoPublic A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Morten Langkjær (11 år 6 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 2009 i Morten Langkjær som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Morten Hjære Langkjær der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Morten i 11 år 6 måneder, inden stoppet d. 31. december 2020.
Virksomheden arbejdede indenfor produktion af film og videofilm. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2020 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. december 2020.
Bestyrelsesposter (1)
-
GoPublic A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.05.2019
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
BERÚ ApS (Nu: GoPublic A/S)
Fratrådt som direktørDato: 27.04.2021
Registreringsdato: 27.04.2021 -
Morten Langkjær (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2020
Registreringsdato: 31.12.2020 -
BERÚ ApS (Nu: GoPublic A/S)
Tilknyttet som direktørDato: 27.05.2019
Registreringsdato: 27.05.2019
Blå bog (fortsat)
Morten har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 15 år 2 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
27.05.2019 - 27.04.2021
Bestyrelsesmedlem
27.05.2019 - Stadig aktiv
Reel ejer
16.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 4% -
Stifter og Ejer
01.07.2009 - 31.12.2020
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor BERÚ A/S (Nu: GoPublic A/S) fremviste et overskud på 4.883' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Morten' netværk er Rasmus Ørgaard Rudolf.