Rene' Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 2009 (15 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | René Nielsen Biler v/Rene' Nielsen (Ejer) |
Største overskud: | 1.099' DKK R3 SERVICE IVS (Nu: R3 Service ApS) (2022) |
Største underskud: | -58' DKK R3 SERVICE IVS (Nu: R3 Service ApS) (2019) |
Største egenkapital: | 2.802' DKK R3 Service Holding APS (2023) |
Største gæld: | 1.141' DKK R3 SERVICE IVS (Nu: R3 Service ApS) (2020) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos R3 SERVICE IVS (Nu: R3 Service ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af R3 Service ApS (7 år 11 måneder) |
Det hele startede for alvor en dag i 2009 i René Nielsen Biler v/Rene' Nielsen med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Rene' Nielsen der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Rene' i 2 år 3 måneder, før fratrædelsen d. 30. august 2011.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2011 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 30. august 2011.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
R3 Service Holding APS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
R3 Service ApS
Via R3 Service Holding APS
Direktørposter (2)
-
R3 Service ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.07.2019 -
R3 Service Holding APS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.02.2023
Tidslinje (11)
-
R3 SERVICE IVS (Nu: R3 Service ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 02.02.2023
Registreringsdato: 02.02.2023 -
R3 Service Holding APS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 02.02.2023
Registreringsdato: 02.02.2023 -
R3 Service Holding APS
Tilknyttet som direktørDato: 02.02.2023
Registreringsdato: 02.02.2023
Blå bog (fortsat)
Rene' har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 10 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
02.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
27.10.2016 - 02.02.2023
Reel ejer
27.10.2016 - Stadig aktiv
Direktør
24.07.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
15.04.2021 - 14.07.2021
Reel ejer
15.07.2021 - 18.07.2022
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
30.04.2021 - 14.07.2021
Reel ejer
15.07.2021 - 31.03.2022
Ejerandel: 50% -
Direktør
17.10.2014 - 23.02.2015
Ejerandel: Intet ejerskab
Rene' Nielsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn R3 Service Holding APS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 2.802' DKK. Igennem holdingselskabet R3 Service Holding APS har Rene' derfor også ejerandele i R3 Service ApS (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Rene' Nielsen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor R3 SERVICE IVS (Nu: R3 Service ApS) kunne offentliggøre et overskud på 1.099' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2019 hvor R3 SERVICE IVS (Nu: R3 Service ApS) kunne offentliggøre et underskud på 58' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 503' DKK (R3 Service Holding APS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.802' DKK (R3 Service Holding APS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.122' DKK (R3 SERVICE IVS (Nu: R3 Service ApS)).