Thomas Olsen
Erhvervsaktiv siden: | 17. maj 2017 (7 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | T.O. Holding Danmark ApS (Ejer) |
Største overskud: | 766' DKK CoworkersMind ApS (2019-20) |
Største underskud: | -207' DKK T.O. Holding Danmark ApS (2017) |
Største egenkapital: | 916' DKK T.O. Holding Danmark ApS (2023) |
Største gæld: | 586' DKK CoworkersMind ApS (2019-20) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos CoworkersMind ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af T.O. Holding Danmark ApS (7 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede i 2017 i T.O. Holding Danmark ApS i rollen som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Thomas Olsen og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Hvervet som Ejer, Direktør og Stifter har Thomas nu bestreddet i 7 år 4 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 7 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsregnskab fra 2023 som viste et overskud på 280' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
T.O. Holding Danmark ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
CoworkersMind ApS
Via T.O. Holding Danmark ApS -
CoworkersMind House ApS
Via T.O. Holding Danmark ApS -
ButlerApp ApS
Via T.O. Holding Danmark ApS
Direktørposter (3)
-
CoworkersMind House ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.12.2021 -
CoworkersMind ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.10.2019 -
T.O. Holding Danmark ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.05.2017
Ejendomme (2)
Tidslinje (10)
-
CoworkersMind House ApS
Tilknyttet som direktørDato: 02.12.2021
Registreringsdato: 02.12.2021 -
Pletora ApS (Nu: Level by Lea ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 07.09.2020
Registreringsdato: 07.09.2020 -
Pletora ApS (Nu: Level by Lea ApS)
Fratrådt som direktørDato: 02.01.2020
Registreringsdato: 02.01.2020
Blå bog (fortsat)
Thomas har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 7 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
29.10.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
17.05.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
02.12.2021 - 29.05.2023
Direktør
02.12.2021 - Stadig aktiv
Reel ejer
30.05.2023 - 30.07.2023
Reel ejer
31.07.2023 - 04.09.2023
Reel ejer
05.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
18.06.2019 - 07.09.2020
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
06.08.2018 - 31.12.2019
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Thomas Olsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn T.O. Holding Danmark ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 916' DKK. Gennem holdingselskabet T.O. Holding Danmark ApS har Thomas derfor også andele i CoworkersMind ApS (100%), CoworkersMind House ApS (33.34-49.99%) & ButlerApp ApS (10-14.99%).
Se også koncerndiagram for Thomas Olsen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2019-20 hvor CoworkersMind ApS kunne fremvise et overskud på 766' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2017 hvor T.O. Holding Danmark ApS kunne fremvise et underskud på 207' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 380' DKK (CoworkersMind ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 916' DKK (T.O. Holding Danmark ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -113' DKK (Pletora ApS (Nu: Level by Lea ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Martin Langeskov.