Hilmer Rene Breck
Erhvervsaktiv siden: | 25. nov. 1985 (38 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | GUDE SHOP IN SHOP A/S (Direktør) |
Største overskud: | 458' DKK INTERIEUR & DESIGN ApS (2021-22) |
Største underskud: | -404' DKK INTERIEUR & DESIGN ApS (2018-19) |
Største egenkapital: | 1.028' DKK INTERIEUR & DESIGN ApS (2021-22) |
Største gæld: | 1.603' DKK INTERIEUR & DESIGN ApS (2018-19) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos INTERIEUR & DESIGN ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af HRB Agentur v/Hilmer Rene Breck (15 år 5 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte den dag i 1985 i GUDE SHOP IN SHOP A/S (tidligere INGVAR CLAUSEN INTERIEUR A/S) i hvervet som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Direktør havde Hilmer Rene Breck i 14 år 4 måneder, inden stoppet d. 1. april 2000.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2011 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 15. august 2011.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
INTERIEUR & DESIGN ApS
Ejerandel: 100% -
HRB Agentur v/Hilmer Rene Breck
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Direktørposter (1)
-
INTERIEUR & DESIGN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2009
Bestyrelsesposter (1)
-
INTERIEUR & DESIGN ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.07.2009
Ejendomme (1)
Tidslinje (23)
-
RENÉ BRECK ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2020
Registreringsdato: 30.06.2020 -
RENÉ BRECK ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.06.2020
Registreringsdato: 30.06.2020 -
INTERIEUR & DESIGN ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 06.02.2020
Registreringsdato: 06.02.2020
Blå bog (fortsat)
Hilmer har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 37 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
15.04.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Direktør
16.06.2009 - 06.02.2020
Reel ejer
30.06.2011 - 30.06.2020
Ejer
17.08.2016 - 30.06.2020
Bestyrelsesmedlem
06.02.2020 - 30.06.2020
Ejerandel: 100% -
Ejer
01.07.2009 - 01.07.2009
Direktør, Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
01.07.2009 - Stadig aktiv
Ejer
06.02.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
17.04.2000 - 10.12.2007
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
17.04.2000 - 15.01.2007
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor INTERIEUR & DESIGN ApS landede et overskud på 458' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018-19 hvor INTERIEUR & DESIGN ApS landede et underskud på 404' DKK.