Markus Lindskov Yogarajan Beck
Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 2009 (15 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | PreVision v/Markus Lindskov Beck (Ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -37' DKK M Beck Holding ApS (2023) |
Største egenkapital: | 45' DKK M Beck Holding ApS (2023) |
Største gæld: | 12' DKK M Beck Holding ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af M Beck Holding ApS (2 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 2009 ved PreVision v/Markus Lindskov Beck med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Markus Lindskov Yogarajan Beck der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Markus i 1 år 1 måned, før stoppet den 31. juli 2010.
Virksomheden opererede indenfor kommunikationsdesign og grafisk design. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2010 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. juli 2010.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
M Beck Holding ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
M Beck Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.11.2023
Bestyrelsesposter (1)
-
Filial af Equine Lounge A/S, Norge
Bestyrelsesmedlem (Filialbestyrere)Indtrådt: 01.01.2024
Tidslinje (7)
-
Filial af Equine Lounge A/S, Norge (Filialbestyrere)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.01.2024
Registreringsdato: 01.01.2024 -
M Beck Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 17.11.2023
Registreringsdato: 17.11.2023 -
M Beck Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 17.08.2023
Registreringsdato: 17.08.2023
Blå bog (fortsat)
Markus har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 3 år 5 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Direktør
10.06.2022 - 17.08.2023
Ejer
10.06.2022 - Stadig aktiv
Direktør
17.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.06.2009 - 31.07.2010
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Markus Lindskov Yogarajan Beck er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn M Beck Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 45' DKK. Igennem holdingselskabet M Beck Holding ApS har Markus derfor også ejerandele i og .
Se også koncerndiagram for Markus Lindskov Yogarajan Beck, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor M Beck Holding ApS kunne offentliggøre et underskud på 37' DKK.