Morten Boiden Nørsten
Erhvervsaktiv siden: | 2. apr. 2009 (15 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | PromotionWipe I/S (Ejer) |
Største overskud: | 266' DKK Morten Noersten Holding IVS (Nu: Morten Noersten Holding ApS) (2023-24) |
Største underskud: | -681' DKK Motivu ApS (2022-23) |
Største egenkapital: | 294' DKK Motivu ApS (2017-18) |
Største gæld: | 1.155' DKK Motivu ApS (2023-24) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos Motivu ApS (2021-22) |
Længste aktivitet: | Ejer af Morten Noersten Holding ApS (7 år 5 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 2009 hos PromotionWipe I/S i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaen Lars Eskebæk at Morten Boiden Nørsten stiftede PromotionWipe I/S den dag i april 2009. Titlen som Ejer og Stifter havde Morten i 2 år 2 måneder, inden stoppet den 25. juni 2011.
Virksomheden specialiserede sig indenfor anden reklamevirksomhed. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2011 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 25. juni 2011.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Morten Noersten Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Motivu ApS
Via Morten Noersten Holding ApS
Direktørposter (1)
-
Morten Noersten Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.04.2017
Bestyrelsesposter (1)
-
Motivu ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.12.2017
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
Motivu ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 26.12.2017
Registreringsdato: 26.12.2017 -
Motivu ApS
Tilknyttet som direktørDato: 24.04.2017
Registreringsdato: 24.04.2017 -
Morten Noersten Holding IVS (Nu: Morten Noersten Holding ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 11.04.2017
Registreringsdato: 11.04.2017
Blå bog (fortsat)
Morten har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 9 år 8 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
11.04.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
24.04.2017 - Stadig aktiv
Reel ejer
27.04.2017 - 02.09.2019
Bestyrelsesmedlem
26.12.2017 - Stadig aktiv
Reel ejer
03.09.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 53,6% -
Stifter og Ejer
02.04.2009 - 25.06.2011
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Morten Boiden Nørsten er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Morten Noersten Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023-24 kunne fremvise en egenkapital på 40' DKK. Gennem sit holdingselskab Morten Noersten Holding ApS har Morten dermed også andele i Motivu ApS (50-66.65%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Morten Boiden Nørsten, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023-24 hvor Morten Noersten Holding IVS (Nu: Morten Noersten Holding ApS) landede et overskud på 266' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor Motivu ApS landede et underskud på 681' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023-24 var et overskud på 266' DKK (Morten Noersten Holding IVS (Nu: Morten Noersten Holding ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 40' DKK (Morten Noersten Holding IVS (Nu: Morten Noersten Holding ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på -619' DKK (Motivu ApS).
En af de forbindelser som går igen i Morten' netværk er Piotr Fryze.