Lasse Holst Dyhr
Erhvervsaktiv siden: | 24. sep. 2004 (20 år) |
Karrieren startede hos: | DM BYG ApS (Direktør) |
Største overskud: | 1.973' DKK WinMarster ApS (Nu: WinMaster ApS) (2020) |
Største underskud: | -1.059' DKK Winmaster Øst ApS (2023) |
Største egenkapital: | 5.891' DKK W.M. ApS (2023) |
Største gæld: | 4.374' DKK WinMarster ApS (Nu: WinMaster ApS) (2023) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos WinMarster ApS (Nu: WinMaster ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af lasse dyhr (9 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 2004 hos DM BYG ApS med titlen som Direktør. Titlen som Direktør bestred Lasse Holst Dyhr i 5 år 8 måneder, før stoppet d. 15. juni 2010.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor opførelse af bygninger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2011 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 9. august 2011.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
lasse dyhr
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
W.M. ApS
Ejerandel: 66.66-89.99% -
L. Dyhr Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
WinMaster ApS
Via W.M. ApS -
WinImport ApS
Via L. Dyhr Holding ApS
Direktørposter (3)
-
L. Dyhr Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.08.2023 -
W.M. ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.03.2020 -
WinMaster ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.12.2016
Ejendomme (2)
Tidslinje (14)
-
L. Dyhr Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 30.08.2023
Registreringsdato: 30.08.2023 -
L. Dyhr Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 30.08.2023
Registreringsdato: 30.08.2023 -
Winmaster Øst ApS
Fratrådt som direktørDato: 11.08.2023
Registreringsdato: 11.08.2023
Blå bog (fortsat)
Lasse har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 15 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
31.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Direktør og Ejer
30.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
24.03.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 66.66-89.99% -
Ejer
01.01.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
18.03.2021 - 11.08.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
Lasse Holst Dyhr er indehaver af 2 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• W.M. ApS (ejer pt. 80%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 5.891' DKK.
• L. Dyhr Holding ApS (ejer pt. 100%).
I de nævnte holdingselskaber finder man i selskabskonstruktionen yderligere 0 holdingselskaber som samt , som ikke er personligt ejet.
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Lasse Holst Dyhr, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020 hvor WinMarster ApS (Nu: WinMaster ApS) kunne offentliggøre et overskud på 1.973' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Winmaster Øst ApS kunne offentliggøre et underskud på 1.059' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 867' DKK (WinMarster ApS (Nu: WinMaster ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.059' DKK (Winmaster Øst ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 5.891' DKK (W.M. ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 710' DKK (Winmaster Øst ApS).
En af de forbindelser som går igen i Lasse' netværk er Inger Holst Jørgensen.