Claus Frimann Hebo Tedaldi
Erhvervsaktiv siden: | 16. mar. 2009 (15 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Frimanns Gourmet (Ejer) |
Største overskud: | 1.006' DKK Frimanns Gourmet ApS (2021) |
Største underskud: | -136' DKK Lørdagsmenu.dk ApS (2018-19) |
Største egenkapital: | 1.963' DKK Frimanns Gourmet ApS (2022) |
Største gæld: | 2.995' DKK Frimanns Gourmet ApS (2023) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos Frimanns Gourmet ApS (2019) |
Længste aktivitet: | Direktør af Frimanns Gourmet ApS (9 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 2009 hos Frimanns Gourmet (tidligere Gourmanden v/Claus Frimann Tedaldi) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Claus Frimann Hebo Tedaldi der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Claus i 6 år 3 måneder, før stoppet d. 19. juni 2015.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen event catering. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2015 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 19. juni 2015.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
C.F.T. Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Frimanns Gourmet ApS
Via C.F.T. Holding ApS -
Maet Meals ApS
Via C.F.T. Holding ApS
Direktørposter (3)
-
Frimanns Gourmet ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.06.2015 -
C.F.T. Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.07.2015 -
Maet Meals ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.11.2023
Ejendomme (2)
Tidslinje (12)
-
Maet Meals ApS
Tilknyttet som direktørDato: 16.11.2023
Registreringsdato: 16.11.2023 -
Lørdagsmenu.dk ApS
Fratrådt som direktørDato: 21.11.2022
Registreringsdato: 21.11.2022 -
Lørdagsmenu.dk ApS
Tilknyttet som direktørDato: 15.10.2018
Registreringsdato: 15.10.2018
Blå bog (fortsat)
Claus har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 15 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Reel ejer og Direktør
09.07.2015 - Stadig aktiv
Ejer
10.07.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
16.11.2023 - 30.11.2023
Direktør
16.11.2023 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Direktør og Reel ejer
15.10.2018 - 21.11.2022
Ejerandel: 100% -
Stifter og Reel ejer
11.06.2015 - 30.09.2015
Direktør
11.06.2015 - Stadig aktiv
Ejer
16.06.2015 - 09.07.2015
Reel ejer
01.10.2015 - 13.02.2018
Reel ejer
14.02.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
16.03.2009 - 19.06.2015
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Claus Frimann Hebo Tedaldi er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn C.F.T. Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.798' DKK. Igennem holdingselskabet C.F.T. Holding ApS har Claus derfor også ejerandele i Frimanns Gourmet ApS (100%) samt Maet Meals ApS (33.34-49.99%).
Se også koncerndiagram for Claus Frimann Hebo Tedaldi, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor Frimanns Gourmet ApS kunne offentliggøre et overskud på 1.006' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2018-19 hvor Lørdagsmenu.dk ApS kunne offentliggøre et underskud på 136' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 501' DKK (Frimanns Gourmet ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.798' DKK (C.F.T. Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 497' DKK (Frimanns Gourmet ApS).
En af de forbindelser som går igen i Claus' netværk er Oliver Christopher Hansen.