Martin Viborg
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 2009 (15 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Nørre Lykkegård I/S (Ejer) |
Største overskud: | 159' DKK Proviido Skov & Natur ApS (2021-22) |
Største underskud: | -223' DKK Proviido Skov & Natur ApS (2017-18) |
Største egenkapital: | 453' DKK Proviido Skov & Natur ApS (2022-23) |
Største gæld: | 1.587' DKK Proviido Skov & Natur ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos Proviido Skov & Natur ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af M. Viborg Holding ApS (9 år) |
Det hele startede for alvor en dag i 2009 hos Nørre Lykkegård I/S (tidligere Nørre Lykkegård) med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Christina Kjærby at Martin Viborg stiftede Nørre Lykkegård I/S den dag i april 2009. Titlen som Ejer og Stifter bestred Martin i 4 år 2 måneder, før stoppet d. 1. juli 2013.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2013 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 1. juli 2013.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
M. Viborg Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Proviido Skov & Natur ApS
Via M. Viborg Holding ApS
Direktørposter (2)
-
M. Viborg Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.09.2015 -
Proviido Skov & Natur ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.10.2015
Bestyrelsesposter (1)
-
Proviido Skov & Natur ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.04.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (14)
-
Proviido Skov & Natur ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 09.04.2024
Registreringsdato: 09.04.2024 -
MyGreenLog ApS
Fratrådt som direktørDato: 31.08.2022
Registreringsdato: 31.08.2022 -
Nr. Lykkegård v/Martin V. Pedersen (Nu: Nørre Lykkegård) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2020
Registreringsdato: 31.12.2020
Blå bog (fortsat)
Martin har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 15 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
23.09.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
01.10.2015 - 27.10.2015
Direktør
01.10.2015 - Stadig aktiv
Reel ejer
15.10.2015 - 15.11.2020
Ejer
06.03.2017 - 06.03.2017
Reel ejer
16.11.2020 - 02.04.2023
Reel ejer
03.04.2023 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
09.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 80% -
Direktør og Reel ejer
13.01.2020 - 31.08.2022
Ejerandel: 45% -
Stifter og Ejer
01.07.2013 - 31.12.2020
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
23.11.2017 - 01.01.2019
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Martin Viborg er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn M. Viborg Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 33' DKK. Igennem holdingselskabet M. Viborg Holding ApS har Martin derfor også ejerandele i Proviido Skov & Natur ApS (66.66-89.99%).
Udforsk også koncerndiagram for Martin Viborg, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor Proviido Skov & Natur ApS kunne offentliggøre et overskud på 159' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2017-18 hvor Proviido Skov & Natur ApS kunne offentliggøre et underskud på 223' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 21' DKK (Proviido Skov & Natur ApS).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 3' DKK (M. Viborg Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 453' DKK (Proviido Skov & Natur ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 33' DKK (M. Viborg Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Martin' netværk er Henrik Østergaard Christensen.