Lars Juul Bille-Brahe
Erhvervsaktiv: | 1. apr. 2009 - 31. mar. 2016 |
Karrieren startede hos: | LS Consult I/S v/Lars Juul Madsen (Ejer) |
Største overskud: | 3.978' DKK JUUL MARKETING HOLDING ApS (2017-18) |
Største underskud: | -464' DKK JM3I Holding ApS (2018-19) |
Største egenkapital: | 9.572' DKK JM3I Holding ApS (2018-19) |
Største gæld: | 11.371' DKK GROUP NORDICA ApS (2017-18) |
Flest årsværk: | 12 årsværk hos GROUP NORDICA ApS (2020-21) |
Længste aktivitet: | Ejer af JUUL MARKETING HOLDING ApS (10 år 10 måneder) |
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Lars Juul Bille-Brahe. Første gang Lars var registreret som aktiv erhvervsdrivende ifølge E & S var tilbage i 2009 ved LS Consult I/S v/Lars Juul Madsen (tidligere LS Consult I/S) som Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren Simon Heiberg Byllemos at Lars Juul Bille-Brahe stiftede LS Consult I/S v/Lars Juul Madsen den dag i april 2009. Rollen som Ejer og Stifter havde Lars i 7 måneder, før fratrædelsen den 30. november 2009.
Virksomheden opererede indenfor branchen reklamebureauer. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2009 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 30. november 2009.
Tidslinje (14)
-
JUUL MARKETING HOLDING ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 20.06.2023
Registreringsdato: 20.06.2023 -
stwentyfive ApS
Fratrådt som direktørDato: 10.01.2023
Registreringsdato: 10.01.2023 -
JUUL MARKETING HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 10.01.2023
Registreringsdato: 10.01.2023
Blå bog (fortsat)
Lars har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har i alt varet 15 år 2 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
27.05.2021 - 11.06.2024
Direktør
01.06.2021 - 10.01.2023
Ejerandel: 50% -
Direktør
26.07.2012 - 03.02.2022
Reel ejer
01.06.2013 - 31.01.2024
Ejerandel: 43,28% -
Direktør og Reel ejer
29.12.2017 - 19.09.2023
Ejerandel: 50% -
Stifter, Direktør og Ejer
25.07.2012 - 20.06.2023
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.12.2009 - 31.03.2016
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017-18 hvor JUUL MARKETING HOLDING ApS fremviste et overskud på 3.978' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018-19 hvor JM3I Holding ApS fremviste et underskud på 464' DKK.