Henrik Lüth
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 2008 (16 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Interessentskabet af 1. januar 2010 (Ejer) |
Største overskud: | 2.680' DKK EDC TRØST & MENSEL ApS (2015-16) |
Største underskud: | -20' DKK S.P. ApS (2017-18) |
Største egenkapital: | 913' DKK S.P. ApS (2013-14) |
Største gæld: | 4.748' DKK EDC TRØST & MENSEL ApS (2015-16) |
Flest årsværk: | 9 årsværk hos JO Manpower ApS (2017-18) |
Længste aktivitet: | Ejer af Lüth Advokatfirma (6 år 4 måneder) |
Karrieren som leder begyndte den dag i 2008 hos Interessentskabet af 1. januar 2010 (tidligere Advokaterne Haderslevvej 13 A I/S) i hvervet som Ejer. Henrik Lüth købte sig ind i virksomheden den 1. april 2008 og fik en ejerandel på Fuldt ansvarlig deltager. På det tidspunkt bestod ejerkredsen udover Henrik af: Preben Thomassen. Titlen som Ejer havde Henrik i 4 år 2 måneder, inden stoppet den 30. juni 2012.
Virksomheden specialiserede sig indenfor kombinerede administrationsserviceydelser. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2012 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 30. juni 2012.
Bestyrelsesposter (1)
-
JO Manpower ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 25.05.2020
Tidslinje (13)
-
S.P. ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.06.2020
Registreringsdato: 23.06.2020 -
JO Manpower ApS (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 25.05.2020
Registreringsdato: 25.05.2020 -
S.P. ApS (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 21.01.2020
Registreringsdato: 21.01.2020
Blå bog (fortsat)
Henrik har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 15 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
25.05.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
21.01.2020 - 23.06.2020
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
01.09.2013 - 01.01.2020
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
27.06.2017 - 29.11.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
27.06.2017 - 29.11.2017
Ejerandel: Intet ejerskab
Henrik har i alt siddet i bestyrelsen hos 5 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 4 år 4 måneder fra 2020 til i dag hos JO Manpower ApS.
En af de forbindelser som går igen i Henrik' netværk er Jonas Lenius Isaksen.