Torben Hviid
Erhvervsaktiv siden: | 28. maj 2015 (9 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | KJELLERUP EVENT ApS (Direktør) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -60' DKK KJELLERUP EVENT ApS (2016-17) |
Største egenkapital: | 305' DKK KJELLERUP EVENT ApS (2014-15) |
Største gæld: | 430' DKK KJELLERUP EVENT ApS (2013-14) |
Længste aktivitet: | Ejer af HVIID (5 år 4 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 2015 ved KJELLERUP EVENT ApS i hvervet som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Rollen som Direktør havde Torben Hviid i 4 år 4 måneder, før fratrædelsen den 22. oktober 2019.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor hjælpeaktiviteter i forbindelse med scenekunst. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2018-19 viste et underskud på 10' DKK. Virksomheden ophørte endeligt den 22. oktober 2019.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HVIID
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
KJELLERUP EVENT ApS
Fratrådt som direktørDato: 22.10.2019
Registreringsdato: 22.10.2019 -
KJELLERUP EVENT ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.10.2019
Registreringsdato: 22.10.2019 -
HVIID (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 15.05.2019
Registreringsdato: 15.05.2019
Blå bog (fortsat)
Torben har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 9 år 4 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
15.05.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
28.05.2015 - 22.10.2019
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016-17 hvor KJELLERUP EVENT ApS landede et underskud på 60' DKK.