Kristian Staugaard Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 26. jan. 2009 (15 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | KSN Productions (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af KSN Productions (15 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 2009 ved KSN Productions (tidligere KSN Productions v/Kristian Staugaard Nielsen) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Kristian Staugaard Nielsen og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Rollen som Ejer og Stifter har Kristian nu bestreddet i 15 år 8 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen hjælpeaktiviteter i forbindelse med scenekunst.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KSN Productions
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
DØMMESTRUP FORSAMLINGSHUS
Fratrådt som repræsentantDato: 18.12.2022
Registreringsdato: 18.12.2022 -
DØMMESTRUP FORSAMLINGSHUS
Tilknyttet som repræsentantDato: 15.12.2022
Registreringsdato: 15.12.2022 -
KSN Productions v/Kristian Staugaard Nielsen (Nu: KSN Productions) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 26.01.2009
Registreringsdato: 26.01.2009
Blå bog (fortsat)
Kristian har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 15 år 8 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
26.01.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Repræsentant
15.12.2022 - 18.12.2022
Ejerandel: Intet ejerskab