Dan Holm Madsen
Erhvervsaktiv siden: | 10. mar. 2009 (15 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Koncrete I/S (Ejer) |
Største overskud: | 4.974' DKK Djboringer ApS (2022) |
Største underskud: | -23' DKK Djboringer ApS (2019) |
Største egenkapital: | 5.733' DKK Djboringer ApS (2022) |
Største gæld: | 4.474' DKK Djboringer ApS (2022) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos Djboringer ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af DanMadsen ApS (6 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede i 2009 ved Koncrete I/S i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartnerne Frank Nielsen, Henrik Larsen at Dan Holm Madsen stiftede Koncrete I/S den dag i marts 2009. Rollen som Ejer og Stifter bestred Dan i 2 måneder, før stoppet den 10. maj 2009.
Virksomheden opererede indenfor anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2009 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 10. maj 2009.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
DanMadsen ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Djboringer ApS
Via DanMadsen ApS -
DJ Materiel ApS
Via DanMadsen ApS
Direktørposter (3)
-
DanMadsen ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.01.2018 -
DJ Materiel ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.04.2023 -
Djboringer ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.01.2018
Bestyrelsesposter (1)
-
Djboringer ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.09.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
Djboringer ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 18.09.2023
Registreringsdato: 18.09.2023 -
DJ Materiel ApS
Tilknyttet som direktørDato: 27.04.2023
Registreringsdato: 27.04.2023 -
Dhmadsen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 02.11.2018
Registreringsdato: 02.11.2018
Blå bog (fortsat)
Dan har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 7 år 11 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
27.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
16.01.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
16.01.2018 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
18.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer
19.12.2016 - 02.11.2018
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
10.03.2009 - 10.05.2009
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Dan Holm Madsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn DanMadsen ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 4.210' DKK. Gennem holdingselskabet DanMadsen ApS har Dan derfor også andele i Djboringer ApS (50-66.65%) og DJ Materiel ApS (50-66.65%).
Se også koncerndiagram for Dan Holm Madsen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Djboringer ApS kunne fremvise et overskud på 4.974' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2019 hvor Djboringer ApS kunne fremvise et underskud på 23' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.112' DKK (Djboringer ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 4.210' DKK (DanMadsen ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 602' DKK (DJ Materiel ApS).
En af de forbindelser som går igen i Dan' netværk er Jan Enggaard.