Mette Cassøe Jakobsen
Erhvervsaktiv siden: | 16. feb. 2009 (15 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Mette Cassøe (Ejer) |
Største overskud: | 156' DKK BAY Cosmetics ApS (Nu: EWF324FU ApS) (2020) |
Største underskud: | -1.086' DKK MEBI Holding ApS (2018) |
Største egenkapital: | 50' DKK AMAE Holding ApS (2023) |
Største gæld: | 4.072' DKK BAY Cosmetics ApS (Nu: EWF324FU ApS) (2020) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos BAY Cosmetics ApS (Nu: EWF324FU ApS) (2021) |
Længste aktivitet: | Direktør af MEBI Holding ApS (4 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 2009 i Mette Cassøe i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Mette Cassøe Jakobsen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Mette i 3 år 4 måneder, inden stoppet d. 25. juni 2012.
Virksomheden arbejdede indenfor skønheds- og hudpleje. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2012 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 25. juni 2012.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
AMAE Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Movement Studios ApS
Via AMAE Holding ApS
Direktørposter (2)
-
AMAE Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.08.2023 -
Movement Studios ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.10.2022
Bestyrelsesposter (1)
-
Movement Studios ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.10.2022
Tidslinje (18)
-
AMAE Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.08.2023
Registreringsdato: 01.08.2023 -
MEBI Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.12.2022
Registreringsdato: 01.12.2022 -
MEBI Holding ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.12.2022
Registreringsdato: 01.12.2022
Blå bog (fortsat)
Mette har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 9 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør, Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
12.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Direktør
27.08.2018 - 14.10.2022
Bestyrelsesmedlem
27.08.2018 - 14.10.2022
Reel ejer
30.11.2021 - 16.09.2024
Ejerandel: 29,99% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
27.08.2018 - 01.12.2022
Reel ejer
30.11.2021 - 27.10.2022
Ejerandel: 42,85% -
Stifter, Direktør og Ejer
20.08.2018 - 19.09.2021
Ejer
20.09.2021 - Stadig aktiv
Direktør
01.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
16.02.2009 - 25.06.2012
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Mette Cassøe Jakobsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn AMAE Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 50' DKK. Gennem sit holdingselskab AMAE Holding ApS har Mette dermed også andele i Movement Studios ApS (33.34-49.99%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Mette Cassøe Jakobsen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor BAY Cosmetics ApS (Nu: EWF324FU ApS) landede et overskud på 156' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor MEBI Holding ApS landede et underskud på 1.086' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 465' DKK (Bay Cosmetics ApS (Nu: Movement Studios ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 50' DKK (AMAE Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -328' DKK (Bay Cosmetics ApS (Nu: Movement Studios ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Mette' netværk er Magdalena Kronborg Høg.