Jesper Malik Møller Ringsholm
Erhvervsaktiv siden: | 27. jan. 2015 (9 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | JERICO (Ejer) |
Største overskud: | 4.687' DKK THORCO AFRICA HOLDING ApS (2017) |
Største underskud: | -63.803' DKK THORCO AFRICA HOLDING ApS (2016) |
Største egenkapital: | 145' DKK KOMPLEMENTARANPARTSSELSKABET THOR SHIPINVEST V (2016) |
Største gæld: | 65.561' DKK THORCO AFRICA HOLDING ApS (2018) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Cargo Captains A/S (5 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 2015 ved JERICO (tidligere Auditoris) i rollen som Ejer. Jesper Malik Møller Ringsholm erhvervede virksomheden JERICO d. 27. januar 2015. Jesper der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer bestred Jesper i 2 år 5 måneder, før stoppet den 30. juni 2017.
Virksomheden opererede indenfor virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2017 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 30. juni 2017.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Jerico ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
Jerico ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.07.2023
Bestyrelsesposter (1)
-
Cargo Captains A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.12.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (51)
-
Thorco Projects A/S (Nu: Thorco Projects ApS)
Fratrådt som direktørDato: 06.09.2023
Registreringsdato: 06.09.2023 -
Thorco Projects A/S (Nu: Thorco Projects ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.09.2023
Registreringsdato: 06.09.2023 -
Jerico ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 04.07.2023
Registreringsdato: 04.07.2023
Blå bog (fortsat)
Jesper har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig virksomhedsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 9 år 7 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
04.07.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
21.12.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
15.06.2018 - 12.06.2020
Bestyrelsesmedlem
31.05.2023 - 06.09.2023
Direktør
01.07.2023 - 06.09.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.09.2022 - 20.06.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.09.2022 - 20.06.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
Jesper Malik Møller Ringsholm har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem ved THORCO AFRICA HOLDING ApS der præsenterede et overskud på 4.440' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem ved THORCO AFRICA HOLDING ApS der præsenterede et underskud på 3.741' DKK.
Jesper har i alt siddet i bestyrelsen hos 21 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 5 år 8 måneder fra 2018 til i dag hos Cargo Captains A/S.
En af de forbindelser som går igen i Jesper' netværk er Thomas Nørballe Mikkelsen.