Birgit Bindekrantz Øelund
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2009 (15 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Birgit B. Øelund i/s v/ Birgit Bindekrantz Øelund (Ejer) |
Største overskud: | 3.374' DKK HR PROFILER ApS (Nu: e-stimate ApS) (2023) |
Største underskud: | -150' DKK ØP HOLDING IVS (Nu: ØP HOLDING ApS) (2022) |
Største egenkapital: | 3.182' DKK HR PROFILER ApS (Nu: e-stimate ApS) (2023) |
Største gæld: | 1.824' DKK HR PROFILER ApS (Nu: e-stimate ApS) (2017) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos HR PROFILER ApS (Nu: e-stimate ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af ØP HOLDING ApS (10 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte den dag i 2009 ved Birgit B. Øelund i/s v/ Birgit Bindekrantz Øelund i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaen Allan Pagh at Birgit Bindekrantz Øelund stiftede Birgit B. Øelund i/s v/ Birgit Bindekrantz Øelund den dag i januar 2009. Rollen som Ejer og Stifter havde Birgit i 4 år 8 måneder, før fratrædelsen den 1. oktober 2013.
Virksomheden opererede indenfor branchen detailhandel med kosmetikvarer og produkter til personlig pleje. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2013 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 1. oktober 2013.
Ejendomme (1)
Tidslinje (4)
-
Birgit B. Øelund i/s v/ Birgit Bindekrantz Øelund (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 01.10.2013
Registreringsdato: 01.10.2013 -
HR PROFILER ApS (Nu: e-stimate ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.12.2009
Registreringsdato: 31.12.2009 -
HR PROFILER ApS (Nu: e-stimate ApS)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 04.02.2009
Registreringsdato: 04.02.2009
Blå bog (fortsat)
Birgit har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 15 år 5 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
28.02.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
14.01.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
01.11.2019 - 23.08.2021
Ejerandel: 25% -
Stifter og Ejer
01.01.2009 - 01.10.2013
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
04.02.2009 - 31.12.2009
Ejerandel: Intet ejerskab
Birgit Bindekrantz Øelund ejer desuden også holdingselskabet ØP HOLDING ApS (ejer lige nu 50%). Gennem holdingselskabet ØP HOLDING ApS ejes der også andele i PAGHCONSULT ApS (100%) og KM2JOB ApS (33.34-49.99%).
Se også koncerndiagram for Birgit Bindekrantz Øelund, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 3.374' DKK (HR PROFILER ApS (Nu: e-stimate ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 83' DKK (KM2JOB IVS (Nu: KM2JOB ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.182' DKK (HR PROFILER ApS (Nu: e-stimate ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 64' DKK (KM2JOB IVS (Nu: KM2JOB ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Birgit' netværk er Allan Pagh.