Ernest Georg Mhlanga
Erhvervsaktiv siden: | 21. dec. 2000 (23 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | AMBITUS ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -133' DKK BIOROOTS IVS (Nu: BIOROOTS ApS) (2021) |
Største egenkapital: | 0' DKK BIOROOTS IVS (Nu: BIOROOTS ApS) (2016) |
Største gæld: | 405' DKK BIOROOTS IVS (Nu: BIOROOTS ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af BIOPROF (9 år) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte den dag i 2000 ved AMBITUS ApS i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Ernest Georg Mhlanga i 3 år 9 måneder, før fratrædelsen den 18. oktober 2004.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2004 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 18. oktober 2004.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BIOROOTS ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
BIOROOTS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.09.2018
Tidslinje (12)
-
BIOROOTS IVS (Nu: BIOROOTS ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 18.09.2018
Registreringsdato: 18.09.2018 -
BIOROOTS IVS (Nu: BIOROOTS ApS)
Fratrådt som direktørDato: 28.08.2018
Registreringsdato: 28.08.2018 -
George Mhlanga (Nu: BIOPROF) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 26.03.2018
Registreringsdato: 26.03.2018
Blå bog (fortsat)
Ernest har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 19 år 5 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Direktør
13.04.2016 - 28.08.2018
Ejer
20.06.2016 - Stadig aktiv
Direktør
18.09.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
28.02.2009 - 26.03.2018
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
31.01.2001 - 18.10.2004
Direktør
20.02.2001 - 18.10.2004
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
21.12.2000 - 18.10.2004
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor BIOROOTS IVS (Nu: BIOROOTS ApS) landede et underskud på 133' DKK.