Thomas Phillipsen
Erhvervsaktiv siden: | 2. feb. 2009 (15 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Synergic I/S (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Thomas Phillipsen Erhvervspsykologi (4 år 2 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte den dag i 2009 i Synergic I/S i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaen Theodor Joachim Christensen at Thomas Phillipsen stiftede Synergic I/S den dag i februar 2009. Hvervet som Ejer og Stifter havde Thomas i 2 år 3 måneder, inden stoppet d. 12. maj 2011.
Virksomheden arbejdede indenfor virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2011 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 12. maj 2011.
Repræsentant (1)
-
Dragsmur Vandforsyning
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 20.06.2022
Tidslinje (7)
-
Dragsmur Vandforsyning
Tilknyttet som repræsentantDato: 20.06.2022
Registreringsdato: 20.06.2022 -
Thomas Phillipsen Eerhvervspsykologi (Nu: Thomas Phillipsen Erhvervspsykologi) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 02.03.2015
Registreringsdato: 02.03.2015 -
Synergic I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 12.05.2011
Registreringsdato: 12.05.2011
Blå bog (fortsat)
Thomas har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 9 år 4 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
12.06.2021 - Stadig aktiv
Repræsentant
20.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.01.2011 - 02.03.2015
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
02.02.2009 - 12.05.2011
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
08.07.2009 - 31.03.2011
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Jens Laurits Torp.