Christian Gormsen
Erhvervsaktiv siden: | 2. nov. 2008 (15 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | REEASON TRAVEL A/S (Direktør) |
Største overskud: | 20.728' DKK GN OTOMETRICS A/S (Nu: Natus Medical Denmark ApS) (2015) |
Største underskud: | -247.676' DKK GN OTOMETRICS A/S (Nu: Natus Medical Denmark ApS) (2021) |
Største egenkapital: | 452.662' DKK GN OTOMETRICS A/S (Nu: Natus Medical Denmark ApS) (2017) |
Største gæld: | 783.122' DKK GN OTOMETRICS A/S (Nu: Natus Medical Denmark ApS) (2022) |
Flest årsværk: | 180 årsværk hos GN OTOMETRICS A/S (Nu: Natus Medical Denmark ApS) (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af OSI ApS (10 år 6 måneder) |
Karrieren som leder startede i 2008 hos REEASON TRAVEL A/S (tidligere LUFTFARTSSELSKABET AF 2. NOVEMBER 2008 A/S) i rollen som Direktør. Titlen som Direktør bestred Christian Gormsen i , før stoppet d. 13. november 2008.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et underskud på 13.367' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
OSI ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
RVH-REINH. VAN HAUEN HOLDING ApS
Via OSI ApS -
REINH. VAN HAUEN. GL. KONGEVEJ 177. FREDERIKSBERG ApS
Via RVH-REINH. VAN HAUEN HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
OSI ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.03.2014
Tidslinje (12)
-
NewCo SHFT II ApS (Nu: SHFT II ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.11.2018
Registreringsdato: 06.11.2018 -
NewCo SHFT II ApS (Nu: SHFT II ApS)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 14.11.2017
Registreringsdato: 14.11.2017 -
CG Advisory v/Christian Gormsen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2015
Registreringsdato: 31.12.2015
Blå bog (fortsat)
Christian har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 14 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
28.03.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
14.11.2017 - 06.11.2018
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
01.07.2013 - 31.12.2015
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
20.01.2011 - 14.01.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
29.10.2009 - 10.01.2013
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2014 hvor OSI ApS kunne fremvise et overskud på 349' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2019 hvor OSI ApS kunne fremvise et underskud på 174' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 55' DKK (NewCo SHFT II ApS (Nu: SHFT II ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 81.855' DKK (GN OTOMETRICS A/S (Nu: Natus Medical Denmark ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 134' DKK (OSI ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -186.437' DKK (GN OTOMETRICS A/S (Nu: Natus Medical Denmark ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Christian' netværk er Klavs Mac van Hauen.