Henrik Hansen Poulsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 2002 (22 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | BRUGSEN LÅSBY (Uddeler) |
Største overskud: | 3.772' DKK SJØRRING EL-SERVICE A/S (2022-23) |
Største underskud: | -119' DKK SJØRRING EL-SERVICE A/S (2014-15) |
Største egenkapital: | 6.280' DKK SJØRRING EL-SERVICE A/S (2022-23) |
Største gæld: | 7.069' DKK SJØRRING EL-SERVICE A/S (2022-23) |
Flest årsværk: | 23 årsværk hos SJØRRING EL-SERVICE A/S (2021-22) |
Længste aktivitet: | Ejer af HH POULSEN HOLDING ApS (16 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 2002 ved BRUGSEN LÅSBY med titlen som Uddeler. Denne rolle bestred Henrik Hansen Poulsen i 5 år 2 måneder, før stoppet den 31. august 2007.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor supermarkeder. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2015 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 9. juli 2015.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Henrik Hansen Poulsen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
HH POULSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
HHP SJØRRING ApS
Via HH POULSEN HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
HH POULSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.06.2008
Ejendomme (2)
Tidslinje (10)
-
SJØRRING EL-SERVICE A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.09.2023
Registreringsdato: 27.09.2023 -
SJØRRING EL-SERVICE A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 20.10.2017
Registreringsdato: 20.10.2017 -
HHP SJØRRING ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 23.11.2015
Registreringsdato: 23.11.2015
Blå bog (fortsat)
Henrik har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 21 år 6 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.07.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Direktør
18.06.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
20.10.2017 - 27.09.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
24.11.2017 - 10.05.2023
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Direktør
18.06.2008 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.07.2008 - 15.08.2008
Reel ejer
16.08.2008 - Stadig aktiv
Ejer
23.11.2015 - 23.11.2015
Ejerandel: 100%
Henrik Hansen Poulsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn HH POULSEN HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 1.418' DKK. Igennem holdingselskabet HH POULSEN HOLDING ApS har Henrik derfor også ejerandele i HHP SJØRRING ApS (100%).
Du kan se koncerndiagram for Henrik Hansen Poulsen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor HHP SJØRRING ApS kunne offentliggøre et overskud på 347' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 283' DKK (HHP SJØRRING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 1.451' DKK (HHP SJØRRING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 1.418' DKK (HH POULSEN HOLDING ApS).