Leif Herbst Larsen
Erhvervsaktiv siden: | 3. jan. 2007 (17 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | JYDSK MALERSERVICE ApS (Direktør) |
Længste aktivitet: | Ejer af Malerbiksen I/S (15 år 10 måneder) |
Karrieren I Danmark startede i 2007 i JYDSK MALERSERVICE ApS i rollen som Direktør. Hvervet som Direktør bestred Leif Herbst Larsen i 2 år 10 måneder, før fratrædelsen d. 11. november 2009.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor malerforretninger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2009 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 11. november 2009.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Malerbiksen I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
JYDSK MALERSERVICE ApS
Fratrådt som direktørDato: 11.11.2009
Registreringsdato: 11.11.2009 -
Malerbiksen I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.12.2008
Registreringsdato: 01.12.2008 -
JYDSK MALERSERVICE ApS
Tilknyttet som direktørDato: 03.01.2007
Registreringsdato: 03.01.2007
Blå bog (fortsat)
Leif har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 17 år 9 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.12.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
03.01.2007 - 11.11.2009
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Leif' netværk er Michael Haahr.