Tina Stilling Rosenberg
Erhvervsaktiv siden: | 1. dec. 2008 (15 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Trend Hunter v/ Tina Stilling (Ejer) |
Største overskud: | 16' DKK iru ApS (Nu: IRU Travel ApS) (2023) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 328' DKK iru ApS (Nu: IRU Travel ApS) (2023) |
Største gæld: | 660' DKK iru ApS (Nu: IRU Travel ApS) (2023) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos iru ApS (Nu: IRU Travel ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Trend Hunter v/ Tina Stilling (3 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 2008 i Trend Hunter v/ Tina Stilling (tidligere T M Retall v/Tina Munkholm) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Tina Stilling Rosenberg der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Tina i 3 år 4 måneder, før fratrædelsen d. 20. april 2012.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen tøjforretninger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2012 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 20. april 2012.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
M&Tsr Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
IRU Travel ApS
Via M&Tsr Holding ApS -
Rosenberg Advisor Køge ApS
Via M&Tsr Holding ApS
Direktørposter (3)
-
Rosenberg Advisor Køge ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.07.2023 -
IRU Travel ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.06.2022 -
M&Tsr Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.07.2023
Tidslinje (10)
-
iru ApS (Nu: IRU Travel ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 01.08.2023
Registreringsdato: 01.08.2023 -
M&Tsr Holding ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 06.07.2023
Registreringsdato: 06.07.2023 -
M&Tsr Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 06.07.2023
Registreringsdato: 06.07.2023
Blå bog (fortsat)
Tina har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 5 år 8 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
06.07.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Reel ejer
06.07.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer
31.05.2022 - 22.08.2022
Reel ejer
31.05.2022 - 31.07.2023
Direktør
02.06.2022 - Stadig aktiv
Ejer
23.08.2022 - 01.08.2023
Reel ejer
01.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.12.2008 - 20.04.2012
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tina Stilling Rosenberg er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn M&Tsr Holding ApS (50% ejerskab). Igennem holdingselskabet M&Tsr Holding ApS har Tina derfor også ejerandele i IRU Travel ApS (100%) & Rosenberg Advisor Køge ApS (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Tina Stilling Rosenberg, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor iru ApS (Nu: IRU Travel ApS) kunne offentliggøre et overskud på 16' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Tina' netværk er Marc Stilling Rosenberg.