Isabelle Mandel Søgaard
Erhvervsaktiv siden: | 8. jun. 1994 (30 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | HØJSKOLEGÅRDEN ApS (Direktør) |
Længste aktivitet: | Direktør af HØJSKOLEGÅRDEN ApS (15 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 1994 ved HØJSKOLEGÅRDEN ApS med titlen som Direktør. Rollen som Direktør bestred Isabelle Mandel Søgaard i 15 år 3 måneder, før stoppet den 16. september 2009.
Virksomhedens branche var dengang indenfor folkeskoler o.lign.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2010 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 11. januar 2010.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Caleidos
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (4)
-
Dato: 01.05.2024
Registreringsdato: 01.05.2024 -
Caleidos (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2019
Registreringsdato: 01.01.2019 -
HØJSKOLEGÅRDEN ApS
Fratrådt som direktørDato: 16.09.2009
Registreringsdato: 16.09.2009
Navnehistorik (2)
-
01.05.2024 - Aktiv
-
Ukendt - 30.04.2024
Blå bog (fortsat)
Isabelle har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 21 år.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.01.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
08.06.1994 - 16.09.2009
Ejerandel: Intet ejerskab