Pia Busk Nymand
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 2008 (15 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Slotshavens Kantine I/S (Ejer) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Grydelapper I/S priv beskyt beskæftigelse (14 år 7 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor dengang i 2008 ved Slotshavens Kantine I/S (tidligere Slotshaven's Kantine I/S) som Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren Naja Sommer at Pia Busk Nymand stiftede Slotshavens Kantine I/S den dag i november 2008. Rollen som Ejer og Stifter havde Pia i 8 år 7 måneder, før fratrædelsen den 30. juni 2017.
Virksomheden opererede indenfor branchen anden restaurationsvirksomhed. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2017 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 30. juni 2017.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Grydelapper I/S priv beskyt beskæftigelse
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Slothavens Kantine
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (2)
Tidslinje (6)
-
Slotshaven's Kantine I/S (Nu: Slotshavens Kantine I/S) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2017
Registreringsdato: 30.06.2017 -
Slothavens Kantine (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.06.2017
Registreringsdato: 01.06.2017 -
Kantinen Slotshaven 3 I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2016
Registreringsdato: 31.12.2016
Blå bog (fortsat)
Pia har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 15 år 10 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.06.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
01.02.2010 - Stadig aktiv
Ejer
01.03.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.11.2008 - 30.06.2017
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.07.2013 - 31.12.2016
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Pia' netværk er Pia Krogh Østervold.