Torben Baumbach
Erhvervsaktiv siden: | 14. mar. 2015 (9 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Baumbach Consult (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Baumbach Consult (4 år 5 måneder) |
Det hele begyndte den dag i 2015 hos Baumbach Consult i hvervet som Ejer. Torben Baumbach købte virksomheden Baumbach Consult den 14. marts 2015. Torben der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer havde Torben i 4 år 5 måneder, inden stoppet den 23. august 2019.
Virksomheden specialiserede sig indenfor andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2019 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 23. august 2019.
Ejendomme (1)
Tidslinje (2)
-
Baumbach Consult (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 23.08.2019
Registreringsdato: 23.08.2019 -
Baumbach Consult (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 14.03.2015
Registreringsdato: 14.03.2015
Blå bog (fortsat)
Torben har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 8 år 2 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
27.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlem -
Ejer
14.03.2015 - 23.08.2019
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Torben' netværk er Arne Mandrup Holdensen.