Anne Poulsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 2008 (16 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Vodou Works (Ejer) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Stop Sult Fonden (6 år 10 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 2008 hos Vodou Works som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Anne Poulsen der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Anne i 3 år 1 måned, inden stoppet den 30. juni 2011.
Virksomheden specialiserede sig indenfor produktion af tv-programmer. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2011 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 30. juni 2011.
Ejendomme (1)
Tidslinje (4)
-
UN World Food Programme
Fratrådt som repræsentantDato: 19.02.2024
Registreringsdato: 19.02.2024 -
UN World Food Programme
Tilknyttet som repræsentantDato: 20.05.2022
Registreringsdato: 20.05.2022 -
Vodou Works (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2011
Registreringsdato: 30.06.2011
Blå bog (fortsat)
Anne har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 10 år.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
27.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Repræsentant
20.05.2022 - 19.02.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.05.2008 - 30.06.2011
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Anne' netværk er Poul Hvilsted.