Jessica Vedel
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 2008 (16 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Decotache I/S (Ejer) |
Største overskud: | 309' DKK Frame Studio ApS (2019-20) |
Største underskud: | -83' DKK J. Vedel ApS (2022-23) |
Største egenkapital: | 492' DKK Frame Studio ApS (2023) |
Største gæld: | 1.736' DKK Frame Studio ApS (2021) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos Frame Studio ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Frame Studio ApS (2 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 2008 i Decotache I/S i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaen Pernille Bak Brunak at Jessica Vedel stiftede Decotache I/S den dag i august 2008. Hvervet som Ejer og Stifter havde Jessica i 4 måneder, inden stoppet d. 31. december 2008.
Virksomheden arbejdede indenfor fotografisk virksomhed. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2008 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. december 2008.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
J.Vedel Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
J. Vedel ApS
Via J.Vedel Holding ApS -
Sole Copenhagen ApS
Via J.Vedel Holding ApS
Direktørposter (2)
-
J. Vedel ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.12.2022 -
J.Vedel Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.12.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
J.Vedel Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 15.12.2022
Registreringsdato: 15.12.2022 -
J.Vedel Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 15.12.2022
Registreringsdato: 15.12.2022 -
J. Vedel ApS
Tilknyttet som direktørDato: 15.12.2022
Registreringsdato: 15.12.2022
Blå bog (fortsat)
Jessica har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 5 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
06.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30% -
Stifter, Ejer og Direktør
15.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
15.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
16.12.2019 - 01.10.2022
Ejerandel: 50% -
Ejer
15.03.2022 - 23.09.2022
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Jessica Vedel er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn J.Vedel Holding ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på -16' DKK. Gennem sit holdingselskab J.Vedel Holding ApS har Jessica dermed også andele i J. Vedel ApS (100%) & Sole Copenhagen ApS (25-33.33%).
Du kan også se koncerndiagram for Jessica Vedel, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019-20 hvor Frame Studio ApS landede et overskud på 309' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor J. Vedel ApS landede et underskud på 83' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 146' DKK (Frame Studio ApS).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 83' DKK (J. Vedel ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 492' DKK (Frame Studio ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -43' DKK (J. Vedel ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jessica' netværk er Nadia Al Zagir Balling.