Mette Egelund Brink
Erhvervsaktiv: | 1. sep. 2008 - 1. mar. 2023 |
Karrieren startede hos: | Dramateket v/Mette Egelund Brink (Ejer) |
Største overskud: | 42' DKK Pavillonen Charlottenlund ApS (2022-23) |
Største underskud: | -95' DKK Pavillonen Charlottenlund ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 107' DKK Pavillonen Charlottenlund ApS (2022-23) |
Største gæld: | 113' DKK Pavillonen Charlottenlund ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af Dramateket v/Mette Egelund Brink (16 år) |
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 2008 hos Dramateket v/Mette Egelund Brink i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Mette Egelund Brink og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Titlen som Ejer og Stifter har Mette nu besiddet i 16 år, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen undervisning i kulturelle discipliner.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Dramateket v/Mette Egelund Brink
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
Pavillonen Charlottenlund ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 01.03.2023
Registreringsdato: 01.03.2023 -
Pavillonen Charlottenlund ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.03.2023
Registreringsdato: 01.03.2023 -
Pavillonen Charlottenlund ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 14.07.2021
Registreringsdato: 14.07.2021
Blå bog (fortsat)
Mette har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 16 år.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.09.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Direktør
14.07.2021 - 01.03.2023
Ejerandel: 50%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor Pavillonen Charlottenlund ApS landede et overskud på 42' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor Pavillonen Charlottenlund ApS landede et underskud på 95' DKK.