Lars Krogsgaard Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 2. maj 1999 (25 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | KROGSGAARD BIOSYSTEM ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af KROGSGAARD BIOSYSTEM ApS (8 år 10 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 1999 ved KROGSGAARD BIOSYSTEM ApS i hvervet som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Lars Krogsgaard Nielsen i 8 år 10 måneder, før fratrædelsen den 18. marts 2008.
Dengang var virksomhedens branche indenfor rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2008 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 18. marts 2008.
Tidslinje (8)
-
Krogsgaard, Rådgivende Ingeniør v/Lars Krogsgaard Nielsen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 13.01.2015
Registreringsdato: 13.01.2015 -
Krogsgaard, Rådgivende Ingeniør v/Lars Krogsgaard Nielsen (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.09.2008
Registreringsdato: 01.09.2008 -
KROGSGAARD BIOSYSTEM ApS
Fratrådt som direktørDato: 18.03.2008
Registreringsdato: 18.03.2008
Blå bog (fortsat)
Lars har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 17 år 10 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
28.02.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlem -
Stifter og Ejer
01.09.2008 - 13.01.2015
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
02.05.1999 - 18.03.2008
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
26.09.2000 - 13.03.2008
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Hans Frederik Jensen Møller.